KRS 0000222533
NIP1231037096
REGON01586293900000
NazwaMEDIASOFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEDIASOFT POLSKA
Data rejestracji 30 lis 2004 (20 lat temu) 30 lis 2004
Data usunięcia 16 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BANDURSKIEGO, 34, KRAKÓW, 31-515, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWKATARZYNA SŁOWIAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-26
2015-10-02
BEATA GRACZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-04-01
2013-06-17
PIOTR PAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-04-01
2013-07-02
WALDEMAR MIERZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-06-17
2015-10-02
NICOLAS JEDRASZAK
Członek Organu Nadzoru
2013-07-02
2015-10-02
JACEK MURAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-10-26
2011-04-01
DARIUSZ WIATR
Członek Organu Nadzoru
2010-10-26
2011-04-01
PAWEŁ MAREK SŁOWIAKOWSKI
Wspólnik
2004-11-30
2006-08-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
ANNA MARIA SŁOWIAKOWSKA
Wspólnik
2004-11-30
2008-11-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
MACIEJ JERZY SIT
Wspólnik
2006-08-28
2008-11-03
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 25.000 ZŁOTYCH
PAWEŁ MAREK SŁOWIAKOWSKI
Wspólnik
2008-11-03
2014-03-06
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25 000 ZŁ
JACEK PACIOREK
Wspólnik
2008-11-03
2015-10-02
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25 000 ZŁ
HELIX VENTURE PARTNERS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2010-10-26
2015-10-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ.
020979072
MCI. PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2014-03-06
2015-10-02
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ
020731024
Wspólnik
2015-10-02
2015-12-16
299 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 149.500 ZŁ
14675216100000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PAWEŁ MAREK SŁOWIAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-11-30
2005-12-12
ANNA MARIA SŁOWIAKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-12-12
2007-11-19
PAWEŁ MAREK SŁOWIAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-11-19
2013-10-28
JACEK PACIOREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-03
2010-10-26
JACEK PACIOREK
WICEPREZES ZARZĄDU DS. ORGANIZACYJNYCH
2010-10-26
2013-10-28
JACEK PACIOREK
PREZES ZARZĄDU
2013-10-28
2015-12-16
MAŁGORZATA ANNA WALCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
2010-10-26
2011-04-01
PAWEŁ WOJCIECH TARNOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
2011-04-01
2012-06-25
ROMAN CISEK
WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
2012-06-25
2013-06-17
FABIAN BOHDZIUL
WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
2013-06-17
2014-09-16
2004-11-30
2004-12-30
MAURYCEGO MOCHNACKIEGO, 1, PIASECZNO, 35-500, PIASECZNO, POLSKA
2004-12-30
2005-12-12
MAURYCEGO MOCHNACKIEGO, 1, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
2005-12-12
2006-08-28
MAURYCEGO MOCHNACKIEGO, 2, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
2006-08-28
2008-11-03
KĄTOWA, 11, KRAKÓW, 31-404, KRAKÓW, POLSKA
2008-11-03
2010-10-26
SZLAK, 65, KRAKÓW, 31-153, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie