KRS 0000525985
NIP5252596093
REGON14744099500000
NazwaPEM SEED CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPEM SEED CAPITAL
Data rejestracji 03 paź 2014 (10 lat temu) 03 paź 2014
Data usunięcia 09 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC EUROPEJSKI, 1, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 45110550,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252596093
data rejestracji 07 paź 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHEWA OGRYCZAK
reprezentant
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
TOMASZ CZECHOWICZ
reprezentant
ŁUKASZ ORŁOWSKI
Wspólnik
2014-10-03
2015-02-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
Wspólnik
2015-02-23
2015-10-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
93203830800000
MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2015-10-30
2017-09-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,- ZŁOTYCH
020731024
Wspólnik
2017-09-25
2019-09-09
902.211 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.110.550,00 ZŁ
14269563800000
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
POSIADANIE WIĘKSZOŚCI UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM POWYŻEJ 25% AKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ NOTOWANEJ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM KOMANDYTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUKASZ ORŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-10-03
2015-02-23
FABIAN BOHDZIUL
PREZES ZARZĄDU
2015-02-23
2015-10-30
EWA OGRYCZAK
PREZES ZARZĄDU
2015-10-30
2019-09-09
2014-10-03
2018-10-18
MCI VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-10-03
2015-02-23
ZIELNA, 37, WARSZAWA, 00-108, WARSZAWA, POLSKA
2015-02-23
2016-10-17
UL. EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie