KRS 0000474799
NIP5242762408
REGON14684084700000
NazwaAWL I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAWL I
Data rejestracji 28 sie 2013 (11 lat temu) 28 sie 2013
Data usunięcia 08 mar 2017 08 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KS. IGNACEGO SKORUPKI, 5, WARSZAWA, 00-963, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 305000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6491Z LEASING FINANSOWY #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAŁUKASZ ORŁOWSKI
Wspólnik
2013-08-28
2014-02-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2014-02-07
2016-05-30
3.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 305.000 ZŁOTYCH
14080678900000
Wspólnik
2016-05-30
2017-03-08
3.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 305.000,00 ZŁ
10005943800000
MAŁGORZATA ZOFIA SWĘDRAK
Likwidator
2016-05-17
2017-03-08
MARTA JOANNA SIWIEC
Likwidator
2016-05-17
2017-03-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUKASZ ORŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-08-28
2014-02-07
ANNA MARIA WÓJTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-02-07
2014-10-01
EWA KACZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-07
2014-10-17
BERNARD PIOTR MACIĄG
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-01
2016-05-17
ANDRZEJ NEPORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-17
2015-08-26
2013-08-28
2016-05-17
AWL I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-08-28
2014-02-07
MOKRA, 29, WARSZAWA, 03-562, WARSZAWA, POLSKA
2014-02-07
2015-08-26
KS.I.SKORUPKI, 5, WARSZAWA, 00-546, WARSZAWA, POLSKA
2015-08-26
2016-05-30
UL. CHŁODNA, 51, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie