KRS 0000258562
NIP5252365459
REGON14056591400000
NazwaBRE UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBRE UBEZPIECZENIA
Data rejestracji 08 cze 2006 (18 lat temu) 08 cze 2006
Data usunięcia 28 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KS. I. SKORUPKI, 5, WARSZAWA, 00-963, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2006-06-08
2007-11-09
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁOTYCH
00125452400000
Wspólnik
2007-11-09
2014-03-24
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH
14080678900000
Wspólnik
2014-03-24
2014-09-17
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁOTYCH
14684084700000
Wspólnik
2014-09-17
2015-05-28
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁOTYCH
10005943800000
MAŁGORZATA JOANNA KNUT
Prokurent
2006-10-26
2007-08-20
PROKURA ŁĄCZNA
PAWEŁ JANUSZ ZYLM
Prokurent
2006-10-26
2007-08-20
PROKURA ŁĄCZNA
KONRAD CHUDY
Prokurent
2010-01-28
2013-12-03
PROKURA ŁĄCZNA NIEPRAWIDŁOWA
RAFAŁ PRZEMYSŁAW SEREDYŃSKI
Prokurent
2010-01-28
2014-02-21
PROKURA ŁĄCZNA NIEPRAWIDŁOWA
BEATA PIOTROWSKA
Prokurent
2012-02-21
2014-02-21
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAGDALENA ANNA MARCINIAK
Prokurent
2012-02-21
2014-02-21
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
RENATA MORDAKA
Prokurent
2012-02-21
2012-09-18
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANNA MARIA WÓJTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-12-08
2013-12-03
CEZARY KOCIK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-20
2015-05-28
ALEKSANDER WIDERA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-09
2009-07-16
JAROSŁAW JERZY MASTALERZ
Członek Organu Nadzoru
2007-10-24
2015-05-28
PAWEŁ PIOTR KUCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-12
2012-05-17
JAROSŁAW MACIEJ WOLAK
Członek Organu Nadzoru
2009-07-16
2015-05-28
MARCIN ZIEMOWIT ROMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-12-08
2015-05-28
SŁAWOMIR MIECZYSŁAW LACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-08
2007-10-30
EWA BRYX SOŁTYSIK
Członek Organu Nadzoru
2006-06-08
2007-08-09
PIOTR DOMINIK GAWRON
Członek Organu Nadzoru
2006-06-08
2008-09-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ALEKSANDER WIDERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-08
2006-09-15
JAROSŁAW JERZY MASTALERZ
PREZES ZARZĄDU
2006-09-15
2007-08-20
ELŻBIETA PACHOLCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-15
2011-12-20
JAROSŁAW GÓRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-20
2014-05-20
PAWEŁ JANUSZ ZYLM
PREZES ZARZĄDU
2007-08-20
2014-02-21
MAŁGORZATA JOANNA KNUT
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-20
2012-01-19
KONRAD CHUDY
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-14
2014-02-21
DOMINIK JAKUB SKRZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-21
2015-05-28
TOMASZ JACEK GRYGLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-21
2015-05-28
2006-06-08
2006-06-30
KRÓLEWSKA, 14, WARSZAWA, 00-950, WARSZAWA, POLSKA
2006-06-30
2008-09-29
KRÓLEWSKA, 14, WARSZAWA, 00-065, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie