KRS 0000402024
NIP5272669174
REGON14587934000000
NazwaSPV SUPPORT 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPV SUPPORT 4
Data rejestracji 16 lis 2011 (13 lat temu) 16 lis 2011
Data usunięcia 28 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRÓŻNA, 9, WARSZAWA, 00-107, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAIPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2011-11-16
2014-09-15
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
142729828
Wspólnik
2014-09-15
2015-12-28
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁ
22197597000000
MACIEJ JAKUB JASIŃSKI
Likwidator
2014-11-17
2015-12-28
ALEKSANDER WIDERA
Likwidator
2014-11-17
2015-12-28
TOMASZ STANISŁAW WAWRZECKI
Likwidator
2014-11-17
2015-12-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MACIEJ JAKUB JASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-11-16
2014-11-17
ALEKSANDER WIDERA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-16
2014-11-17
TOMASZ STANISŁAW WAWRZECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-16
2014-11-17
2011-11-16
2014-11-17
SPV SUPPORT 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-16
2013-02-01
WALICÓW, 11, WARSZAWA, 00-851, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie