KRS 0000324856
NIP5213523397
REGON14176367400000
Nazwa"SPV SUPPORT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaSPV SUPPORT 3
Data rejestracji 02 mar 2009 (16 lat temu) 02 mar 2009
Data usunięcia 12 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRÓŻNA, 9, WARSZAWA, 00-107, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213523397
data rejestracji 24 mar 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #821Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHAGNIESZKA SUSKA
Beneficjent
MACIEJ JASIŃSKI
Beneficjent
AGNIESZKA SUSKA
reprezentant
MACIEJ JASIŃSKI
reprezentant
MACIEJ SZULIKOWSKI
Wspólnik
2009-03-02
2009-06-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
IPOPEMA 32 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Wspólnik
2009-06-16
2022-04-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
141753109
AGNIESZKA SUSKA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU - OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
MACIEJ JASIŃSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU - OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MACIEJ SZULIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-03-02
2009-06-16
MACIEJ SZULIKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-16
2009-10-08
MACIEJ JASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-06-16
2022-04-12
ALEKSANDER WIDERA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-06-16
2013-09-02
TOMASZ STANISŁAW WAWRZECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-21
2013-09-02
PIOTR HENRYK ORCZYKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-09-02
2017-01-25
ANNA MARIA RYTKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-09-02
2015-05-25
AGNIESZKA KATARZYNA SUSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-05-25
2022-04-12
2009-03-02
2009-06-16
SZULIKOWSKI ONLINE
2009-03-02
2009-06-16
WIKTORSKA, 65, WARSZAWA, 02-582, WARSZAWA, POLSKA
2009-06-16
2013-02-06
WALICÓW, 11, WARSZAWA, 00-851, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie