KRS 0000387474
NIP5213605882
REGON14298118900000
NazwaNOVA SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOVA SPV
Data rejestracji 27 maj 2011 (13 lat temu) 27 maj 2011
Data usunięcia 11 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRÓŻNA, 9, WARSZAWA, 00-107, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213605882
data rejestracji 06 sie 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAAGNIESZKA SUSKA
Beneficjent
MACIEJ JASIŃSKI
reprezentant
MACIEJ JASIŃSKI
Beneficjent
AGNIESZKA SUSKA
reprezentant
IPOPEMA 15 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2011-05-27
2011-12-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
141474036
IPOPEMA 32 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2011-12-29
2022-01-11
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 000 ZŁ
141753109
AGNIESZKA SUSKA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU - OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
MACIEJ JASIŃSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU - OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. CZŁONEK JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
JERZY MICHAŁ ROSNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-05-27
2011-12-29
MACIEJ JAKUB JASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-29
2022-01-11
PIOTR HENRYK ORCZYKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-08-26
2017-03-06
AGNIESZKA KATARZYNA SUSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-03-06
2022-01-11
2011-05-27
2014-01-07
BUKOWIŃSKA, 22, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie