KRS 0000480483
NIP5783113087
REGON28153731100000
NazwaGS HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGS HOLDCO
Data rejestracji 09 paź 2013 (11 lat temu) 09 paź 2013
Data usunięcia 18 mar 2021 18 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TWARDA, 18, WARSZAWA, 00-105, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5783113087
data rejestracji 09 paź 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEGRZEGORZ SZYMCZYK
reprezentant
KATARZYNA WESTFELD
Beneficjent
MARCIN WINNICKI
Beneficjent
JACEK LEWANDOWSKI
Beneficjent
MIROSŁAW JACEK BORYS
Beneficjent
STANISŁAW WOJCIECH WACZKOWSKI
Beneficjent
MARIUSZ MARIA PISKORSKI
Beneficjent
JAROSŁAW WIKALIŃSKI
Beneficjent
ŁUKASZ BUTRUK
Wspólnik
2013-10-09
2016-10-27
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00ZŁ.
IPOPEMA 15 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2013-10-09
2021-03-18
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
141474036
GRZEGORZ SZYMCZYK
Likwidator
2019-09-18
2021-03-18
KATARZYNA WESTFELD
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZARZĄDZAJĄCEJ IPOPEMA 15 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
MARCIN WINNICKI
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZARZĄDZAJĄCEJ IPOPEMA 15 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
JACEK LEWANDOWSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU IPOPEMA SECURITIES S.A. JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ POSIADAJĄCEJ 100% AKCJII W IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZARZĄDZAJĄCEJ IPOPEMA 15 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
MIROSŁAW JACEK BORYS
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU IPOPEMA SECURITIES S.A. JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ POSIADAJĄCEJ 100% AKCJII W IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZARZĄDZAJĄCEJ IPOPEMA 15 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
STANISŁAW WOJCIECH WACZKOWSKI
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU IPOPEMA SECURITIES S.A. JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ POSIADAJĄCEJ 100% AKCJII W IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZARZĄDZAJĄCEJ IPOPEMA 15 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
MARIUSZ MARIA PISKORSKI
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU IPOPEMA SECURITIES S.A. JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ POSIADAJĄCEJ 100% AKCJII W IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZARZĄDZAJĄCEJ IPOPEMA 15 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
JAROSŁAW WIKALIŃSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZARZĄDZAJĄCEJ IPOPEMA 15 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN SADLEJ
PREZES ZARZĄDU
2013-10-09
2016-10-27
PATRYCJA KWIATKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-09
2016-10-27
MICHAŁ FRYS
PREZES ZARZĄDU
2016-10-27
2019-08-12
2013-10-09
2019-09-18
GS HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-10-09
2016-10-27
OGÓLNA, 1G, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
2016-10-27
2017-10-20
UL. RAKOWIECKA, 41, WARSZAWA, 01-521, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie