KRS 0000421935
NIP6342807306
REGON24283977800000
NazwaPAYMENTO SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPAYMENTO
Data rejestracji 28 maj 2012 (12 lat temu) 28 maj 2012
Data usunięcia 21 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BROWAROWA, 21, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1566600,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1566600,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji15666
Dane kontaktowe
Email BIURO@PAYMENTO.PL
Dane podatkowe
NIP 6342807306
data rejestracji 07 mar 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWJAROSŁAW WIKALIŃSKI
Beneficjent
KATARZYNA WESTFELD
Beneficjent
PIOTR MICHAŁ KUPCZAK
Beneficjent
RADOSŁAW ŁUCZAK
reprezentant
JAN CZEREPOK
reprezentant
KRYSTYNA PONIŃSKA-OWCZAREK
Beneficjent
RADOSŁAW ŁUCZAK
Beneficjent
PATRYK KADLEC
Beneficjent
MARCIN WINNICKI
Beneficjent
PIOTR OWCZAREK
Beneficjent
WOJCIECH KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-02-02
2018-10-30
GRZEGORZ MARIAN KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2017-02-02
2021-06-21
OKTAWIAN JAWOREK
Członek Organu Nadzoru
2018-10-30
2021-06-21
RAFAŁ SASIAK
Członek Organu Nadzoru
2012-05-28
2017-02-02
KRYSTYNA PONIŃSKA OWCZAREK
Członek Organu Nadzoru
2012-05-28
2015-06-25
JOLANTA SUSKA ŁUCZAK
Członek Organu Nadzoru
2012-05-28
2015-06-25
BARTŁOMIEJ GOLA
Członek Organu Nadzoru
2015-06-25
2017-02-02
TOMASZ CZAPLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-06-25
2017-02-02
PIOTR MICHAŁ KUPCZAK
Członek Organu Nadzoru
2017-02-02
2021-06-21
JAROSŁAW WIKALIŃSKI
Beneficjent
REPREZENTANT I ZARZĄDZAJĄCY W PODMIOCIE ZARZĄDZAJĄCYM I REPREZENTUJĄCYM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWUJĄCY WSPÓŁKONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
KATARZYNA WESTFELD
Beneficjent
REPREZENTANT I ZARZĄDZAJĄCY W PODMIOCIE ZARZĄDZAJĄCYM I REPREZENTUJĄCYM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWUJĄCY WSPÓŁKONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
PIOTR MICHAŁ KUPCZAK
Beneficjent
ZARZĄDZAJĄCY I REPREZENT W PODMIOCIE BĘDĄCYM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ SPRAWUJĄCEJ WSPÓŁKONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
KRYSTYNA PONIŃSKA-OWCZAREK
Beneficjent
MOŻLIWOŚĆ DO WYWIERANIA DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA SPÓLKĘ POPRZEZ DZIAŁANIE W POROZUMIENIU Z RADOSŁAW ŁUCZAK, PATRYK KADLEC, PIOTR OWCZAREK WYNIKAJĄCEGO Z UMÓW POZA STATUTOWYCH.
RADOSŁAW ŁUCZAK
Beneficjent
MOŻLIWOŚĆ DO WYWIERANIA DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA SPÓLKĘ POPRZEZ DZIAŁANIE W POROZUMIENIU Z PIOTR OWCZAREK, PATRYK KADLEC, KRYSTYNA PONIŃSKA-OWCZAREK WYNIKAJĄCEGO Z UMÓW POZA STATUTOWYCH.
PATRYK KADLEC
Beneficjent
MOŻLIWOŚĆ DO WYWIERANIA DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA SPÓLKĘ POPRZEZ DZIAŁANIE W POROZUMIENIU Z RADOSŁAW ŁUCZAK, PIOTR OWCZAREK, KRYSTYNA PONIŃSKA-OWCZAREK WYNIKAJĄCEGO Z UMÓW POZA STATUTOWYCH.
MARCIN WINNICKI
Beneficjent
REPREZENTANT I ZARZĄDZAJĄCY W PODMIOCIE ZARZĄDZAJĄCYM I REPREZENTUJĄCYM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWUJĄCY WSPÓŁKONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
PIOTR OWCZAREK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
inne
UPRAWNIENIE DO POWOŁANIA POŁOWY SKŁADU ZARZĄDU
MOŻLIWOŚĆ DO WYWIERANIA DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA SPÓLKĘ POPRZEZ DZIAŁANIE W POROZUMIENIU Z RADOSŁAW ŁUCZAK, PATRYK KADLEC, KRYSTYNA PONIŃSKA-OWCZAREK WYNIKAJĄCEGO Z UMÓW POZA STATUTOWYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH Z ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, TO JEST DO WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ.(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU SPRAW PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, TO JEST O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00 ZŁ.(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. ZARZĄD SPÓŁKI NIE MOŻE OMIJAĆ POWYŻSZEGO OGRANICZENIA POPRZEZ PODZIAŁA CZYNNOŚCI.
PATRYK KADLEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-05-28
2013-11-12
PIOTR OWCZAREK
PREZES ZARZĄDU
2012-05-28
2018-01-03
JAN CZEREPOK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-02
2021-06-21
RADOSŁAW ŁUCZAK
PREZES ZARZĄDU
2018-02-12
2021-06-21
2012-05-28
2015-05-15
CARDPROTEC SPÓŁKA AKCYJNA
2012-05-28
2014-02-10
KOŚCIUSZKI, 171, KATOWICE, 40-524, KATOWICE, POLSKA
2014-02-10
2015-06-25
DOJAZDOWA, 9, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
2015-06-25
2017-02-02
UL. SZKOLNA, 43, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie