KRS 0000400624
NIP5252520285
REGON14586327200000
NazwaSENTIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSENTIONE
Data rejestracji 28 paź 2011 (13 lat temu) 28 paź 2011
Data usunięcia 27 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LĘBORSKA, 3B, GDAŃSK, 80-386, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1757100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252520285
data rejestracji 16 gru 2011
status Czynny
90249000050000460087680113
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
08249000050000460058805465
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
97249000050000460098606649
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
92249000050000460018570196
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
74249000050000460093747751
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
02249000050000460091936117
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
68249000050000452014134217
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
82249000050000460084370035
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
86249000050000460037203810
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
79249000050000460058615231
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJADANIEL LEWCZUK
Wspólnik
2012-12-11
2017-04-04
1.365 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.250,- ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-10-28
2017-04-04
4.242 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 212.100,- ZŁOTYCH
14172469700000
KAMIL SEBASTIAN BARGIEL
Wspólnik
2011-10-28
2018-08-23
2467 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 123.350,00 ZŁ
BARTOSZ JACEK BAZIŃSKI
Wspólnik
2011-10-28
2018-08-23
2467 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 123.350,00 ZŁ
MICHAŁ WOJCIECH BRZEZICKI
Wspólnik
2011-10-28
2018-08-23
2467 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 123.350,00 ZŁ
Wspólnik
2015-06-19
2021-02-03
3.273 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 163.650,- ZŁOTYCH
36052082900000
VENTURE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2017-04-04
2022-06-27
16757 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 837.850,00 ZŁOTYCH
360868521
Wspólnik
2017-04-04
2022-06-27
4003 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.150,00 ZŁ
36495609600000
KATARZYNA WESTFELD
Beneficjent
KAMIL SEBASTIAN BARGIEL
Beneficjent
BARTOSZ JACEK BAZIŃSKI
Beneficjent
PAWEŁ JACKOWSKI
Beneficjent
JAROSŁAW WIKALIŃSKI
Beneficjent
MICHAŁ WOJCIECH BRZEZICKI
Beneficjent
ANNA JAKUĆ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
DANIEL KAJAK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
BARTOSZ JACEK BAZIŃSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
PIOTR MARCIN PODSIADŁO
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MICHAŁ MAREK ŁUKASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-28
2014-09-10
ERNEST KONRAD WAWRYNIUK
Członek Organu Nadzoru
2011-10-28
2017-04-04
PIOTR MICHAŁ KUPCZAK
Członek Organu Nadzoru
2017-04-04
2022-06-27
OKTAWIAN ZBIGNIEW JAWOREK
Członek Organu Nadzoru
2017-04-04
2022-06-27
MICHAŁ WOJCIECH BRZEZICKI
Członek Organu Nadzoru
2018-11-06
2020-06-18
RADOSŁAW GĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-06-18
2022-06-27
GRZEGORZ PIEKART
Członek Organu Nadzoru
2020-09-04
2022-06-27
JAN CZEREPOK
Członek Organu Nadzoru
2020-09-04
2022-06-27
BARTOSZ JACEK BAZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-28
2018-11-06
MACIEJ TADEUSZ WIELOCH
Członek Organu Nadzoru
2014-09-10
2015-06-19
KATARZYNA WESTFELD
Beneficjent
KATARZYNA WESTFELD JAKO CZŁONEK ZARZĄDU IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A., KTÓRA TO JEST ZARZĄDZAJĄCYM VENTURE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, KTÓRY TO POSIADA 37.59% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
KAMIL SEBASTIAN BARGIEL
Beneficjent
BARTOSZ BAZIŃSKI, KAMIL BARGIEL I MICHAŁ BRZEZICKI DZIAŁAJĄC W POROZUMIENIU POSIADAJĄ MOŻLIWOŚĆ DO WYWIERANIA DECYDUJĄCEGO WPŁYWU POPRZEZ UPRAWNIENIA OSOBISTE UMOŻLIWIAJĄCE PRAWO POWOŁANIA WIĘKSZOŚCI 3/4 SKŁADU ZARZĄDU SPÓŁKI
BARTOSZ JACEK BAZIŃSKI
Beneficjent
BARTOSZ BAZIŃSKI, KAMIL BARGIEL I MICHAŁ BRZEZICKI DZIAŁAJĄC W POROZUMIENIU POSIADAJĄ MOŻLIWOŚĆ DO WYWIERANIA DECYDUJĄCEGO WPŁYWU POPRZEZ UPRAWNIENIA OSOBISTE UMOŻLIWIAJĄCE PRAWO POWOŁANIA WIĘKSZOŚCI 3/4 SKŁADU ZARZĄDU SPÓŁKI
PAWEŁ JACKOWSKI
Beneficjent
PAWEŁ JACKOWSKI JAKO CZŁONEK ZARZĄDU IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A., KTÓRA TO JEST ZARZĄDZAJĄCYM VENTURE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, KTÓRY TO POSIADA 37.59% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
JAROSŁAW WIKALIŃSKI
Beneficjent
JAROSŁAW WIKALIŃSKI JAKO PREZES ZARZĄDU IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A., KTÓRA TO JEST ZARZĄDZAJĄCYM VENTURE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, KTÓRY TO POSIADA 37.59% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
MICHAŁ WOJCIECH BRZEZICKI
Beneficjent
BARTOSZ BAZIŃSKI, KAMIL BARGIEL I MICHAŁ BRZEZICKI DZIAŁAJĄC W POROZUMIENIU POSIADAJĄ MOŻLIWOŚĆ DO WYWIERANIA DECYDUJĄCEGO WPŁYWU POPRZEZ UPRAWNIENIA OSOBISTE UMOŻLIWIAJĄCE PRAWO POWOŁANIA WIĘKSZOŚCI 3/4 SKŁADU ZARZĄDU SPÓŁKI
TOMASZ MRYSZ
Beneficjent
TOMASZ MRYSZ JAKO CZŁONEK ZARZĄDU IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A., KTÓRA TO JEST ZARZĄDZAJĄCYM VENTURE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, KTÓRY TO POSIADA 37.59% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI (W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ) W ROZUMIENIU PRAWA POLSKIEGO O WARTOŚCI: A) DO 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIESTU TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓLKĘ SAMODZIELNIE; B) O WARTOŚCI OD 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIESTU TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO 200.000,00 ZŁOTYCH (DWUSTU TYSIĘCY ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; C) POWYŻEJ 200.000,00 ZŁOTYCH (DWUSTU TYSIĘCY ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE A W TYM WICEPREZESA - DYREKTORA FINANSOWEGO, O ILE JEST POWOŁANY. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
MICHAŁ BRZEZICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-18
2020-09-04
KAMIL SEBASTIAN BARGIEL
PREZES ZARZĄDU
2011-10-28
2022-06-27
MICHAŁ WOJCIECH BRZEZICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-10-28
2018-11-06
MICHAŁ MACIEJ GIERGIELEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-04
2018-09-24
ANNA JAKUĆ
WICEPREZES ZARZĄDU- DYREKTOR FINANSOWY
2018-09-24
2022-06-27
BARTOSZ JACEK BAZIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-11-06
2022-06-27
2011-10-28
2015-06-19
CENTRUM MONITOROWANIA OPINII INTERNAUTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-19
2015-07-30
SENTIONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-10-28
2013-06-27
ŚWIĘTOKRZYSKA, 14, WARSZAWA, 00-050, WARSZAWA, POLSKA
2013-06-27
2017-04-04
ŻURAWIA, 43, WARSZAWA, 00-680, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie