KRS 0000141458
NIP8392748096
REGON77133005100000
NazwaHOTEL ORW "AZOTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHOTEL ORW "AZOTY"
Data rejestracji 10 sty 2003 (22 lata temu) 10 sty 2003
Data usunięcia 27 kwi 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WCZASOWA, 25, USTKA, 76-270, USTKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8080000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email HOTEL@ZAOTY.COM.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (40)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #7722Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP. #7729Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9101A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK - PROWADZENIE REGIONLĄI/NEJ PRACOWNI I BIBLIOTEKI KRAJOZNAWCZEJ #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9601Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH #9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN HORYŃ
Członek Organu Nadzoru
2012-01-16
2012-10-11
KRZYSZTOF NOWOSIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-10
2006-07-20
HALINA JADWIGA BOGACKA
Członek Organu Nadzoru
2005-06-29
2006-07-20
ANDRZEJ MIECZYSŁAW DIAKONOW
Członek Organu Nadzoru
2006-07-20
2007-06-22
ZBIGNIEW TOMASZ ŚLĘZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-20
2007-08-09
ROBERT JACEK DUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-20
2006-12-27
MACIEJ TADEUSZ WIELOCH
Członek Organu Nadzoru
2006-12-27
2007-03-23
JAROSŁAW CHOŁODECKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-23
2008-03-04
MONIKA MARIA TUROWIECKA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-22
2008-03-04
RENATA WEISS
Członek Organu Nadzoru
2007-08-09
2008-03-04
Wspólnik
2003-01-10
2013-11-22
8.080.000,00 ( SŁOWNIE: OSIEM MILIONÓW OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ) ZŁOTYCH I DZIELI SIĘ NA 8.080 ( SŁOWNIE: OSIEM TYSIĘCY OSIEMDZIESIĄT ) UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ( SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC ) ZŁOTYCH KAŻDY
53054449700000
Wspólnik
2013-11-22
2015-04-27
8.080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.080.000,00 ZŁ
16153529400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DARIUSZ JAN BENDORZ
PREZES ZARZĄDU
2003-01-10
2003-04-24
BOGUSŁAW ADAM GACA
PREZES ZARZĄDU
2003-04-24
2006-07-20
BOŻENA NONGISER
PREZES ZARZĄDU
2006-07-20
2007-01-31
RENATA MARIA KUCZMIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-01-31
2015-04-27
2003-01-10
2015-04-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-10
2015-04-27
HOTEL ORW "AZOTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-10
2015-04-27
WCZASOWA, 25, USTKA, 76-270, USTKA, POLSKA
2009-12-11
2015-04-27
5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
2009-12-11
2015-04-27
5520Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
2009-12-11
2015-04-27
5530Z - POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE
2009-12-11
2015-04-27
5590Z - POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
2009-12-11
2015-04-27
5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2009-12-11
2015-04-27
5610B - RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2009-12-11
2015-04-27
5621Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
2009-12-11
2015-04-27
5629Z - POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
2009-12-11
2015-04-27
5630Z - PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
2009-12-11
2015-04-27
4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie