KRS 0000471069
NIP6772376240
REGON12290802100000
NazwaFLYTECH SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFLYTECH SOLUTIONS
Data rejestracji 25 lip 2013 (11 lat temu) 25 lip 2013
Data usunięcia 25 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BALICKA, 18A, KRAKÓW, 30-149, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 307800,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OFFICE@FLYTECHUAV.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3030Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2013-07-25
2018-05-25
3153 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 157650 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
85165421100000
Wspólnik
2013-07-25
2018-05-25
1403 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.150,00 ZŁ
14172469700000
ERNEST KONRAD WAWRYNIUK
Członek Organu Nadzoru
2013-07-25
2018-05-25
MACIEJ TADEUSZ WIELOCH
Członek Organu Nadzoru
2013-07-25
2018-05-25
MICHAŁ MAREK ŁUKASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-07-25
2014-01-20
DAWID PAWEŁ MARCINIAK
Członek Organu Nadzoru
2014-01-20
2018-05-25
MICHAŁ LUDWIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-12-22
2018-05-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU, A PONADTO W PRZYPADKU POWOŁANIA WICEPREZESA ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST DZIAŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MICHAŁ WITOLD WOJAS
PREZES ZARZĄDU
2013-07-25
2018-05-25
MARCIN MARCHEWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-25
2018-05-25
MACIEJ DUBIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-25
2018-05-25
2013-07-25
2015-07-21
28 LIPCA 1943 ROKU, 32 D, KRAKÓW, 30-233, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie