KRS 0000458630
NIP5252555935
REGON14664222500000
NazwaFUNDACJA "POLSKI KONGRES GOSPODARCZY" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLSKI KONGRES GOSPODARCZY
Data rejestracji 19 kwi 2013 (11 lat temu) 19 kwi 2013
Data usunięcia 06 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres OBOŹNA, 1, WARSZAWA, 00-340, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5252555935
data rejestracji 01 lip 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJMICHAŁ LUDWIKOWSKI
Likwidator
2020-09-10
2021-08-06
ANDRZEJ MALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-04-19
2021-08-06
JANUSZ PIETKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-04-19
2021-08-06
ANDRZEJ DŁUGOSZ
Członek Organu Nadzoru
2013-04-19
2021-08-06
TOMASZ WOJCIECH MISIAK
Członek Organu Nadzoru
2013-04-19
2021-08-06
IWONA KATARZYNA SROKA
Członek Organu Nadzoru
2013-04-19
2021-08-06
PIOTR MACIEJ KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-04-19
2019-09-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU FUNDACJI WRAZ Z WICEPREZESEM ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU FUNDACJI.
WALDEMAR PAWLAK
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2013-04-19
2020-09-10
2013-04-19
2020-09-10
FUNDACJA "POLSKI KONGRES GOSPODARCZY"
2013-04-19
2014-01-24
NOWY ŚWIAT, 39, WARSZAWA, 00-029, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie