KRS 0000046009
NIP6762194690
REGON35632923000000
NazwaWAWEL HOTEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWAWEL HOTEL DEVELOPMENT
Data rejestracji 25 wrz 2001 (23 lata temu) 25 wrz 2001
Data usunięcia 22 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWIŚLE, 7, KRAKÓW, 31 - 101, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 39167000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7990A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJWspólnik
2001-09-25
2006-11-21
18174 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9087000 ZŁOTYCH ( DZIEWIĘĆ MILIONÓW OSIEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
01725697600000
Wspólnik
2001-09-25
2006-11-21
27 730 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13 865 000 ZŁ (TRZYNAŚCIE MILIONÓW OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
01629826300000
BUILDCO KRAKÓW S.A
Wspólnik
2001-09-25
2006-11-21
24 910 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 455 000 ZŁ (DWANAŚCIE MILIONÓW CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SHERATON INTERNATIONAL
Wspólnik
2001-09-25
2006-11-21
7 520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 760 00 ZŁ (TRZY MILIONY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
QUINN PROPERTY HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2006-11-21
2007-05-11
78.334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.167.000 ZŁOTYCH
QUINN INVESTMENT HOLDING AG
Wspólnik
2007-05-11
2015-02-18
78334 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 39167000(TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ MILIONÓW STO SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2015-02-18
2017-08-22
78.334 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.167.000,00 ZŁ
14680210800000
LIAM MCCAFFREY
Członek Organu Nadzoru
2006-11-21
2011-03-25
SEAN QUINN
Członek Organu Nadzoru
2006-11-21
2011-03-25
DARA O'REILLY
Członek Organu Nadzoru
2006-11-21
2008-08-19
KEVIN LUNNEY
Członek Organu Nadzoru
2006-11-21
2011-03-25
PAUL KEVIN MCCANN
Członek Organu Nadzoru
2011-03-25
2011-03-28
MURDOCH LANG MCKILLOP
Członek Organu Nadzoru
2011-03-25
2011-03-28
MICHAŁ ANDRZEJ LACHERT
Członek Organu Nadzoru
2011-03-25
2011-03-28
HENRYKA HALINA PIERONKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2003-11-13
JERZY KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2002-01-15
GERD BAUER
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2006-11-21
WŁADYSŁAW MICHAŁ KRAKOWSKI
Prokurent
2001-09-25
2002-09-24
SAMOISTNA UPOWAŻNIAJACA DO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
KAZIMIERZ KACZMAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-25
2006-11-21
WŁADYSŁAW MICHAŁ KRAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-24
2006-11-21
WŁADYSŁAW MICHAŁ KRAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-21
2008-08-19
COLLETTE QUINN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-21
2011-03-25
DARA O'REILLY
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-19
2011-03-25
MURDOCH MCKILLOP
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-29
2012-01-11
JEAN PHILIPPE CHOMETTE
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-02
2017-08-22
LAETITIA WOLTERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-02
2017-08-22
PATRICK DELCOL
PREZES ZARZĄDU
2001-09-25
2002-09-24
MICHAEL MCATEER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-25
2014-01-02
2001-09-25
2002-09-23
OS. CENTRUM, E13, KRAKÓW, 31-934, KRAKÓW, POLSKA
2002-09-23
2004-02-09
POWIŚLE, 5-7, KRAKÓW, 31-101, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie