KRS 0000258462
NIP8992578461
REGON02033711000000
Nazwa"PRZYSTAŃ NA GROBLI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZYSTAŃ NA GROBLI
Data rejestracji 07 cze 2006 (18 lat temu) 07 cze 2006
Data usunięcia 14 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NA GROBLI, 40-44, WROCŁAW, 50-421, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8992578461
data rejestracji 10 sie 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKROMAN GIBKI
reprezentant
ROMAN GIBKI
Beneficjent
JACEK WRÓBLEWSKI
Beneficjent
JERZY KAMIŃSKI
Beneficjent
JACEK WRÓBLEWSKI
Wspólnik
2016-08-10
2020-12-14
501 (PIĘĆSET JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.100 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-06-07
2017-09-19
225 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁ (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
00082498800000
ROMAN GIBKI
Wspólnik
2006-06-07
2020-12-14
498 (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.800 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH
JERZY DARIUSZ KAMIŃSKI
Wspólnik
2006-06-07
2020-12-14
501 (PIĘĆSET JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.100 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH
TOMASZ MIECZYSŁAW PAWEŁKO
Wspólnik
2006-06-07
2016-08-10
426 (CZTERYSTA DWADZIEŚCIA SZEŚĆ ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.600 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
JERZY DARIUSZ KAMIŃSKI
Prokurent
2006-06-07
2010-01-27
SAMOISTNA
ROMAN GIBKI
Likwidator
2019-06-04
2020-12-14
ROMAN GIBKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-07
2007-06-20
TOMASZ MIECZYSŁAW PAWEŁKO
Członek Organu Nadzoru
2006-06-07
2020-12-14
KRZYSZTOF WŁADYSŁAW SKRZYNIARZ
Członek Organu Nadzoru
2006-06-07
2013-12-03
JERZY DARIUSZ KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-20
2010-01-27
ANNA BARBARA SIENKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-01-27
2011-08-31
ROMAN GIBKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JACEK WRÓBLEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JERZY KAMIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM ORAZ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZYNNOŚCI PRAWNE PRZEKRACZAJĄCE WARTOŚĆ 100.000 ZŁ WYMAGAJĄ ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ANNA BARBARA SIENKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-06-07
2010-01-27
ROMAN GIBKI
PREZES ZARZĄDU
2011-08-31
2019-06-04
JERZY DARIUSZ KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-01-27
2011-08-31
2006-06-07
2019-06-04
"PRZYSTAŃ NA GROBLI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie