KRS 0000254404
NIP5851422608
REGON22020633000000
Nazwa"CENTRUM MAJKOWSKIEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM MAJKOWSKIEGO
Data rejestracji 31 mar 2006 (18 lat temu) 31 mar 2006
Data usunięcia 04 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 19, SOPOT, 81-718, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 660900,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #561 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6492 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, W TYM UDZIELANIE POŻYCZEKWspólnik
2006-03-31
2015-05-04
13.218 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 660.900,00 ZŁ
19251521200000
JACEK MAREK GIRDZIUSZ
Likwidator
2014-01-08
2015-05-04
KAZIMIERZ STANISŁAW KACZMAREK
Likwidator
2014-01-08
2015-05-04
TOMASZ WIKTOR TABEAU
Likwidator
2014-01-08
2015-05-04
MAREK KAZIMIERZ GŁUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-31
2006-08-28
EWA MARIA RUSZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-03-31
2006-08-28
ZDZISŁAW SZNYCER
Członek Organu Nadzoru
2006-03-31
2012-06-20
ANDRZEJ DANIEL ZWARA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-28
2015-05-04
KARINA ZWIEFKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-28
2010-05-27
ADAM MARIUSZ PURWIN
Członek Organu Nadzoru
2010-05-27
2012-06-20
RYSZARD GRZEGORZ KRZYCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-20
2013-03-06
MAŁGORZATA BOŻENNA OLENDZKA SZNYCER
Członek Organu Nadzoru
2012-06-20
2015-05-04
ANDRZEJ KOROSADOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-03-02
2015-05-04
KATARZYNA BEATA DMOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-03-06
2015-03-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
JACEK MAREK GIRDZIUSZ
PREZES ZARZĄDU
2006-03-31
2014-01-08
TOMASZ WIKTOR TABEAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-31
2006-08-28
TOMASZ WIKTOR TABEAU
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-28
2014-01-08
KAZIMIERZ KACZMAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-28
2014-01-08
2006-03-31
2014-01-08
"CENTRUM MAJKOWSKIEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-03-31
2009-01-29
REJA, 13/15, SOPOT, 81-874, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie