KRS 0000614294
NIP9512411662
REGON36426433000000
NazwaNUNATAK PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaNUNATAK PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 21 kwi 2016 (8 lat temu) 21 kwi 2016
Data usunięcia 24 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PLAC TRZECH KRZYŻY, 10/14, WARSZAWA, 00-499, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9512411662
data rejestracji 18 maj 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2016-04-21
2022-01-24
36395890500000
JAKUB MAREK KARNOWSKI
Wspólnik
2016-04-21
2019-12-12
PIOTR BARTOSZ CIŻKOWICZ
Wspólnik
2016-04-21
2022-01-24
ADAM MARIUSZ PURWIN
Wspólnik
2016-04-21
2022-01-24
ADAM MARIUSZ PURWIN
Beneficjent
PIOTR BARTOSZ CIŻKOWICZ
Beneficjent
ADAM MARIUSZ PURWIN
reprezentant
PIOTR BARTOSZ CIŻKOWICZ
reprezentant
ADAM MARIUSZ PURWIN
Beneficjent
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI
PIOTR BARTOSZ CIŻKOWICZ
Beneficjent
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.
Członek Organu Reprezentacji
2016-04-21
2022-01-24
36395890500000
2016-04-21
2021-11-24
TSB PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-04-21
2019-12-12
UL. OBORNICKA, 32, WARSZAWA, 02-953, WARSZAWA, POLSKA
2019-12-12
2020-02-18
UL. KAZIMIERZA BROKLA, 2, WARSZAWA, 00-032, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie