KRS 0000030875
REGON27624349600000
NazwaHDZ BIELSKO - BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHDZ BIELSKO - BIAŁA
Data rejestracji 25 lip 2001 (23 lata temu) 25 lip 2001
Data usunięcia 01 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC TRZECH KRZYŻY, 10/14, WARSZAWA, 00-499, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70325600,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #55 HOTELE I RESTAURACJE #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #744 REKLAMA #7260 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2001-07-25
2002-06-06
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.342.00 PLN (DZIESIEĆ MILIONÓW TRZYSTA CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
07045880700000
AHOLD REAL ESTATE POLAND B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA HOLENDERSKIEGO
Wspólnik
2002-06-06
2006-05-18
680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.325.600,00 ZŁ
Wspólnik
2006-05-18
2011-04-01
680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70 325 600,00 ZŁ
14028372000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MICHAŁ STĘPIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-14
2006-05-18
URSZULA MAZURKIEWICZ KARWICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-14
2006-05-18
LESZEK KORDYL
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-18
2011-04-01
JERZY STANISŁAW KLIMEK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-25
2002-06-06
ARNE BONGENAAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-25
2002-06-06
ARNE BONGENAAR
PREZES ZARZĄDU
2002-06-06
2004-07-14
ADRIAAN FRANK RIJKSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-25
2002-06-06
ANETA BAŁAZY
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-06
2006-05-18
TOMASZ SZEWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-06
2004-07-14
TOMASZ SZEWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-07-14
2006-05-18
2001-07-25
2006-05-18
GABRIELI ZAPOLSKIEJ, 38, KRAKÓW, 30-126, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie