KRS 0000024127
NIP6570311289
REGON29034665300000
NazwaNOMI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaNOMI
Data rejestracji 29 cze 2001 (23 lata temu) 29 cze 2001
Data usunięcia 19 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. 1 MAJA, 191, KIELCE, 25-655, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,50 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji50000000
Dane podatkowe
NIP 6570311289
data rejestracji 01 sty 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 kwi 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPIOTR MATRAS
Prokurent
2007-06-26
2007-12-28
SAMOISTNA
STEPHEN JOHN GILMAN
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2004-03-10
PAUL SAXTON
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2004-03-10
WILLIAM WHITING
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2004-03-10
HELEN JONES
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2004-03-10
SHEENA KATHRYN BOYCE
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2004-03-10
MAREK SYLWESTER WÓJCIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-10
2007-06-26
STANISŁAW MIKOŁAJ KNAFLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-10
2005-09-21
JAN MIECZYSŁAW ROSOCHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-10
2007-06-26
ANDRZEJ KACPERSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-10
2007-06-26
DAWID MELCHIOR WALENDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-10
2007-06-26
GRZEGORZ TUTAJ
Powiernik
2015-09-18
2016-04-08
TYCJAN SALTARSKI
Osoba wyznaczona w postępowaniu upadłościowym
2016-04-14
2021-07-19
GRZEGORZ TUTAJ
NADZORCA SĄDOWY
2013-12-16
2015-09-18
GRZEGORZ KALETA
Kurator
2019-05-22
2021-07-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU LICZĄCEGO WIĘCEJ NIŻ DWIE OSOBY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
EIJSVOGEL B.V.
Jedyny Akcjonariusz
2002-12-18
2004-01-12
SZARY HOLDINGS S.A.R.L.
Jedyny Akcjonariusz
2004-09-28
2007-06-26
Jedyny Akcjonariusz
2007-06-26
2008-06-05
14094263000000
MYLLES FINANCE S.A.R.L.
Jedyny Akcjonariusz
2008-06-05
2012-01-12
NOMI(CY) HOLDING LIMITED
Jedyny Akcjonariusz
2012-01-12
2012-01-17
2001-06-29
2013-12-16
NOMI SPÓŁKA AKCYJNA
2013-12-16
2015-09-18
NOMI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
2015-09-18
2016-04-08
NOMI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2001-06-29
2014-12-11
WITOSA, 76, KIELCE, 25-561, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie