KRS 0000164859
NIP8911000492
REGON91017057400000
NazwaKUJAWSKIE ZAKŁADY POLIGRAFICZNE "DRUK-PAK" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaKUJAWSKIE ZAKŁADY POLIGRAFICZNE "DRUK-PAK"
Data rejestracji 11 lip 2003 (21 lat temu) 11 lip 2003
Data usunięcia 11 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WYSPIAŃSKIEGO, 1, ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, 87-700, ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 964847,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1042868,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,25 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3859388
Dane podatkowe
NIP 8911000492
data rejestracji 27 wrz 1994
status Czynny
10109026200000000153423827
SANPL 1 Oddział w Starogardzie Gdańskim
ul. Hallera 16 83-200 starogardzki POLSKA
22105017641000009030388483
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
38109026200000000153416727
SANPL 1 Oddział w Starogardzie Gdańskim
ul. Hallera 16 83-200 starogardzki POLSKA
44105017641000009030388475
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
77105017641000009030358684
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
78124012681978001124431761
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
91124012681111001124431615
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
95105017641000009030310248
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
97105017641000009030388491
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #2895Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #1722Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #4765Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHSEBASTIAN ALEKSANDER ŚLIWA
Beneficjent
JAROSŁAW MAREK WĄSIK
zgłaszający - członek zarządu
GRZEGORZ BOHDAN ŁAJCA
zgłaszający - członek zarządu
HALINA SABINA WIŚLICKA
Prokurent
2003-07-11
2006-10-16
SAMOISTNA
PIOTR MARIAN WIŚNIOWSKI
Prokurent
2003-07-11
2007-09-17
SAMOISTNA
MAREK ANDRZEJ MASALSKI
Prokurent
2006-10-16
2012-03-01
SAMOISTNA
MAREK GRZEGORZ KRUCZEK
Prokurent
2007-12-17
2015-05-11
NIESAMOISTNA
MONIKA MAGDALENA FILIPIAK
Prokurent
2012-03-01
2015-05-11
PROKURA NIESAMOISTNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK JANISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-11
2006-04-26
STEFAN ADAM KŁOS
Członek Organu Nadzoru
2003-07-11
2005-06-16
MAREK CZESŁAW MICHALAK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-11
2005-06-16
MAREK CHŁOPEK
Członek Organu Nadzoru
2006-04-26
2012-06-11
1969-05-14
JANUSZ SCHWARK
Członek Organu Nadzoru
2007-05-30
2007-09-19
JOANNA MUCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-19
2011-07-20
ADAM JAKUB DOMŻALSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-19
2014-07-25
JAROSŁAW ROBERT WITCZAK
Członek Organu Nadzoru
2010-11-29
2014-07-25
MARCIN STANISŁAW SZUBA
Członek Organu Nadzoru
2010-11-29
2011-05-10
PIOTR ANDRZEJ GÓRALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-10
2014-07-25
SEBASTIAN ALEKSANDER ŚLIWA
Beneficjent
BENEFICJENT SPRAWUJE KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW KAZIMIERZ FLORCZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-11
2006-10-16
ANNA HELENA DĘBICKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-11
2007-02-20
MICHAŁ MILEWSKI
VICE-PREZES ZARZĄDU
2006-03-16
2008-07-23
PAWEŁ KONRAD KALBARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2006-12-20
2015-05-11
LUCJAN AUGUSTYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-10
2012-03-16
MAREK CHŁOPEK
P.O. CZŁONKA ZARZĄDU OD 01.03.2012 R. DO 31.05.2012 R.
2012-03-16
2012-06-11
1969-05-14
MAREK CHŁOPEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-06-11
2012-12-10
1969-05-14
MARCIN JAN FRYŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-10
2015-05-11
GRZEGORZ TOMASZ HAPLICZNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-25
2015-05-11
2003-07-11
2015-05-11
SPÓŁKA AKCYJNA
2003-07-11
2015-05-11
KUJAWSKIE ZAKŁADY POLIGRAFICZNE "DRUK-PAK" SPÓŁKA AKCYJNA
2003-07-11
2015-05-11
WYSPIAŃSKIEGO, 1, ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, 87-700, ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, POLSKA
2010-09-16
2015-05-11
1721Z - PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
2010-09-16
2015-05-11
1723Z - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
2010-09-16
2015-05-11
1729Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
2010-09-16
2015-05-11
1812Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE
2010-09-16
2015-05-11
1813Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
2010-09-16
2015-05-11
1814Z - INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI
2010-09-16
2015-05-11
2895Z - PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO
2010-09-16
2015-05-11
4519Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2010-09-16
2015-05-11
4520Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2010-09-16
2015-05-11
4532Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie