KRS 0000114749
NIP6852014881
REGON37049058100000
NazwaPOLWAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLWAX
Data rejestracji 27 maj 2002 (22 lata temu) 27 maj 2002
Data usunięcia 31 maj 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3-GO MAJA, 101, JASŁO, 38-200, JASŁO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 28783000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6852014881
data rejestracji 01 maj 2000
status Czynny
16105015751000002497555942
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
31114020750000224850002003
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
40105015751000002498177183
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
58114020750000224850002002
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
61105015621000009083164328
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
85114020750000224850002001
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
04105015621000002427374554
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
07105015621000002413286317
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
10105015621000002418467615
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
11105015621000002426447690
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#1399 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #161 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1621 PRODUKCJA SKLEJEK, PŁYT LAMINOWANYCH, PŁYT WIÓROWYCH I POZOSTAŁYCH PŁYT ORAZ DESEK #192 PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH #2011 PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH #2014 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2042 PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2052 PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I Z MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #2059 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #211 PRODUKCJA MASY CELULOZOWEJ, PAPIERU I TEKTURY #3299 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #353 PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH I KOSMICZNYCH #4619 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4649 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4671 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4675 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4799 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7219 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7711 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8292 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #7490 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ #9609 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWITOLD MICHAŁ RADWAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-01-20
2012-05-31
JÓZEF FOLCIK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-27
2006-01-23
STANISŁAW DULIAN
Członek Organu Nadzoru
2002-05-27
2004-08-06
WOJCIECH JERZY KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-06
2009-10-07
WOJCIECH DARIUSZ BLEW
Członek Organu Nadzoru
2004-08-06
2005-06-14
ADAM LEON LOEWE
Członek Organu Nadzoru
2005-06-14
2006-01-23
MARTA KATARZYNA WOLSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-23
2008-03-11
JERZY WŁADYSŁAW FRANEK
Członek Organu Nadzoru
2006-01-23
2007-03-26
JOANNA RZEPKA STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-27
2004-08-06
JAROSŁAW GERARD KRYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-26
2007-12-17
Wspólnik
2002-05-27
2006-01-23
5.108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.108.000 ZŁ
37032116300000
Wspólnik
2004-08-06
2012-01-20
28.783 UDZIAŁY O WARTOŚCI 28.783.000,00 PLN (DWADZIEŚCIA OSIEM MILIONÓW SIEDEMSET OSIEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
19054163600000
Wspólnik
2004-08-06
2006-01-23
9.003 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.003.000 ZŁ
07239488500000
Wspólnik
2012-01-20
2012-05-31
28.783 UDZIAŁY O WARTOŚCI 28.783.000,00 ZŁ
14342094900000
HALINA KUFEL
Prokurent
2002-05-27
2007-08-06
ŁĄCZNA
RYSZARD BORA
Prokurent
2002-05-27
2005-10-05
ŁĄCZNA
WOJCIECH MIROSŁAW SZCZYPKA
Prokurent
2004-08-06
2007-08-06
PROKURA ŁACZNA
JOANNA BOŻENA OLSZAK
Prokurent
2005-11-24
2006-07-10
ŁĄCZNA
BEATA AGNIESZKA MILTSCH
Prokurent
2006-07-10
2006-10-18
ŁĄCZNA
BEATA HEINZEL
Prokurent
2006-10-18
2010-02-23
PROKURA ŁĄCZNA
KONRAD MICHAŁ SUBDA
Prokurent
2006-11-03
2007-06-04
ŁĄCZNA
LUCJAN AUGUSTYN
Prokurent
2007-06-04
2008-09-25
ŁĄCZNA
PIOTR KOSIŃSKI
Prokurent
2009-01-13
2012-01-20
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
JACEK ANDRZEJ STELMACH
Prokurent
2010-02-23
2012-01-20
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKLADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIECEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ CZAJKA
PREZES ZARZĄDU
2002-05-27
2004-05-12
BOGUSŁAW POLAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-27
2002-10-04
MAREK KOBAK
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. FINANSOWO-HANDLOWYCH
2002-10-04
2004-05-12
ANDRZEJ JÓZEF SIWIEC
PREZES ZARZĄDU
2004-05-12
2004-08-06
ANDRZEJ JÓZEF SIWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-06
2007-08-06
JACEK KRZYSZTOF WILKOSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-08-06
2007-08-06
MAREK KOBAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-23
2007-09-10
LESZEK STOKŁOSA
PREZES ZARZĄDU
2007-08-06
2009-05-07
DOMINIK TOMASZ TOMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-06
2010-02-23
DOMINIK TOMASZ TOMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2010-02-23
2012-05-31
2002-05-27
2004-08-26
PARAFINY-RAFINERIA JASŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-08-26
2012-01-20
LOTOS PARAFINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie