KRS 0000165598
NIP5832824004
REGON19291867700000
Nazwa"LOTOS LAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLOTOS LAB
Data rejestracji 24 cze 2003 (21 lat temu) 24 cze 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ELBLĄSKA, 135, GDAŃSK, 80-718, GDAŃSK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5832824004
data rejestracji 01 lip 2003
status Czynny
73124062921111001045509323
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
06124062921111001045509365
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJOANNA KUKIEŁCZAK
Członek Organu Nadzoru
2019-05-22
2020-06-26
ROBERT ANDRZEJ BONDYRA
Członek Organu Nadzoru
2020-04-21
2024-07-08
MARZENA TERESA MAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2020-04-21
2023-01-27
ROBERT SOSNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-06-26
2024-07-08
ANNA SOTEK
Członek Organu Nadzoru
2020-06-26
2024-07-08
MAŁGORZATA KUREK CZUBER
Członek Organu Nadzoru
2005-04-27
2008-02-29
ANDRZEJ ANTONI PIENIECKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-30
2008-08-13
BARBARA KATARZYNA BARTKIEWICZ NIEDZIELSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-29
2008-08-13
JAN STANISŁAW BIEDROŃ
Członek Organu Nadzoru
2017-06-29
2022-11-23
MARIUSZ PAWEŁ KAIM
Członek Organu Nadzoru
2017-06-29
2020-06-26
MAREK ZYGMUNT MARZEC
Beneficjent
SYLWIA CIECIORA
Beneficjent
MAREK ZYGMUNT MARZEC
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2003-06-24
2022-08-30
2 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 000 ZŁOTYCH
19054163600000
Wspólnik
2022-08-30
2 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 000 ZŁOTYCH
61018820100000
IWONA DANUTA SURAWSKA
Prokurent
2003-06-24
2018-01-16
SAMOISTNA
WOJCIECH STANISŁAW MARJAŃSKI
Prokurent
2014-09-11
2018-01-16
PROKURA SAMOISTNA
KORYNA MARIA SIEK
Prokurent
2018-01-16
2018-04-06
PROKURA ŁĄCZNA TYLKO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
SYLWIA CIECIORA
Prokurent
2023-06-16
PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WOJCIECH STANISŁAW MARJAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-24
2014-09-09
PIOTR KOCIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-10-09
2019-11-14
MARZENA KOCZUT
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-12-18
2017-12-20
MARZENA KOCZUT
PREZES ZARZĄDU
2017-12-20
2019-11-14
JAN STANISŁAW BIEDROŃ
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU OD DNIA 01.11.2019 R. DO DNIA 31.01.2020 R.
2019-11-14
2020-02-17
JAN STANISŁAW BIEDROŃ
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU OD DNIA 01.02.2020R. DO DNIA 31.03.2020R.
2020-02-17
2020-04-09
MAREK ZYGMUNT MARZEC
PREZES ZARZĄDU
2020-04-09
GRZEGORZ ANDRZEJ PIĘTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-06-16
2024-05-20
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie