KRS 0000044038
NIP5811003816
REGON17025750800000
Nazwa"JABIL ASSEMBLY POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJABIL ASSEMBLY POLAND
Data rejestracji 18 wrz 2001 (23 lata temu) 18 wrz 2001
Data usunięcia 30 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LOTNICZA, 2, KWIDZYN, 82-500, KWIDZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 18700000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#261 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2660Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO #271 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANAKONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.- SPÓŁKA PRAWA HOLENDERSKIEGO
Wspólnik
2001-09-18
2005-01-19
187 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 18.700.000 ZŁ
JABIL CIRCUIT NETHERLANDS B.V
Wspólnik
2005-01-19
2018-11-30
187 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.700.000 ZŁ
MAREK TOMASZ BROWALSKI
Prokurent
2017-04-14
2018-11-30
PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI. UPRAWNIENIE PROKURENTA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ZOSTAŁO USTANOWIONE NA CZAS OKREŚLONY DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU
ANITA URBAŃSKA BOROWIEC
Prokurent
2017-12-29
2018-11-30
PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI. UPRAWNIENIE PROKURENTA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ZOSTAŁO USTANOWIONE NA CZAS OKREŚLONY DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW, DWAJ (2) CZŁONKOWIE ZARZĄDU BĘDĄ WSPÓLNIE UMOCOWANI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI
ANDRZEJ TADEUSZ GOŁYGA
PREZES ZARZĄDU
2001-09-18
2002-12-23
ANDRE PAMPHIEL AIME BULLYNCK
VICE PREZES ZARZĄDU
2001-09-18
2002-12-23
ANDRE PAMPHIEL AIME BULLYNCK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-23
2003-06-10
BARBARA KATARZYNA BARTKIEWICZ NIEDZIELSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-18
2002-12-23
EWA ŁUCJA NIEZGODA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-23
2005-01-19
MAŁGORZATA URSZULA LIWIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-27
2005-01-19
KRZYSZTOF SZUL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-18
2005-01-19
ANDRZEJ TADEUSZ GOŁYGA
PREZES ZARZĄDU
2005-01-19
2010-12-22
SEKOU AMADOU SANGHO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-19
2011-09-20
FORBES, IAN, JAMES ALEXANDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-19
2015-06-25
2001-09-18
2004-11-26
PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS INDUSTRIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie