KRS 0000012475
NIP6422780638
REGON27789405000000
NazwaREMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaREMBUD Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
Data rejestracji 16 maj 2001 (23 lata temu) 16 maj 2001
Data usunięcia 15 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOSNOWA, 7, RYBNIK, 44-203, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6422780638
data rejestracji 01 paź 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWKRZYSZTOF KISIEL
Beneficjent
KRZYSZTOF KISIEL
ZGŁASZAJĄCY - INNY
MAREK WAWRZYNIAK
Wspólnik
2003-01-06
2013-11-14
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00;-ZŁ
BŁAŻEJ KACZMARCZYK
Wspólnik
2003-01-06
2004-02-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 ZŁ
"DOMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2003-01-06
2004-02-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 ZŁ
FRANCISZEK KOKOT
Wspólnik
2003-01-06
2006-02-01
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00;-ZŁ
ANDRZEJ CICHECKI
Wspólnik
2001-05-16
2008-12-22
23 UDZIAŁY O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 23000,00 PLN
Wspólnik
2004-02-12
2005-04-29
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00;-ZŁ
27176520900000
TOMASZ POLOK
Wspólnik
2006-02-01
2023-12-15
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000,00 ZŁ
TOMASZ WIECZOREK
Wspólnik
2013-11-14
2023-12-15
25 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
TOMASZ BIEL
Powiernik
2023-10-30
2023-12-15
KRZYSZTOF KISIEL
Powiernik
2017-03-29
2023-10-30
KRZYSZTOF KISIEL
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANDRZEJ CICHECKI
PREZES ZARZĄDU
2001-05-16
2003-01-06
ANDRZEJ CICHECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-06
2008-12-22
TOMASZ POLOK
PREZES ZARZĄDU
2003-01-06
2023-12-15
ROMAN ZIELONKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-06
2006-02-01
FRANCISZEK KOKOT
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-06
2006-02-01
BŁAŻEJ KACZMARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-06
2006-02-01
MAREK WAWRZYNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-06
2011-07-20
TOMASZ WIECZOREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-14
2017-01-20
2001-05-16
2001-12-06
BUDO-ZBYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-06
2017-03-29
REMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
2001-05-16
2003-01-06
WIERZBOWA, 1, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
2003-01-06
2004-02-12
J. F. BIAŁYCH, 7, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
2004-02-12
2008-01-24
CHROBREGO, 21, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
2008-01-24
2013-11-14
ŻORSKA, 14, RYBNIK, 44-203, RYBNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie