KRS 0000141675
REGON27338874500000
NazwaE.M.D. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaE.M.D. POLSKA LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 04 gru 2002 (22 lata temu) 04 gru 2002
Data usunięcia 01 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WALECZNYCH, 4, KATOWICE, 40-150, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7440Z REKLAMA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACHMIECZYSŁAW BIESIEKIERSKI
Wspólnik
2002-12-04
2016-02-01
375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500 ZŁ
GEORG REIF
Wspólnik
2002-12-04
2016-02-01
375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500 ZŁ
TOMASZ BIEL
Powiernik
2012-11-15
2016-02-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MIECZYSŁAW BIESIEKIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-12-04
2013-11-19
DANUTA JOLANTA STENCEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-04
2013-11-20
2002-12-04
2012-11-15
E.M.D. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie