KRS 0000165089
NIP1130107211
REGON01074648200000
NazwaBUSYCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBUSYCO
Data rejestracji 23 lip 2003 (21 lat temu) 23 lip 2003
Data usunięcia 03 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 96000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5530A RESTAURACJEMIECZYSŁAW BIESIEKIERSKI
Wspólnik
2003-07-23
2007-05-17
192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 96.000 ZŁ
DANUTA JOLANTA STENCEL
Wspólnik
2007-05-17
2019-10-18
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000 ZL.
ADAM FRANCISZEK STENCEL
Wspólnik
2007-05-17
2019-10-18
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000 ZL.
BŁAŻEJ BLADOWSKI
Wspólnik
2019-10-18
2024-04-03
192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000,00 ZŁ
DANUTA JOLANTA STENCEL
Prokurent
2003-07-23
2007-05-17
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMODZIELNIE
MIECZYSŁAW BIESIEKIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-23
2007-05-17
KATARZYNA EWA BIESIEKIERSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-23
2005-08-02
DANUTA JOLANTA STENCEL
PREZES ZARZĄDU
2007-05-17
2014-06-11
ADAM FRANCISZEK STENCEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-02
2019-10-18
2003-07-23
2019-10-18
WALECZNYCH, 4, KATOWICE, 40-150, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie