KRS 0000010807
REGON69072335600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO DZIERŻAWY BUDYNKÓW DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO DZIERŻAWY BUDYNKÓW DEWELOPER
Data rejestracji 07 maj 2001 (23 lata temu) 07 maj 2001
Data usunięcia 23 cze 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL.POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 14, RZESZÓW, 35-329, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500660,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500710,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji50071
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #45 BUDOWNICTWO #7220 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZATOMASZ JAGIEŁŁO
Członek Organu Nadzoru
2001-05-07
2006-06-23
PAWEŁ ŁOZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-07
2002-10-01
MAREK PALPUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-07
2006-06-23
TOMASZ GROMKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-07
2006-06-23
ROBERT BOŻYK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-07
2006-06-23
JOANNA ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-01
2005-01-17
WITOLD MICHAŁ RADWAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-17
2006-06-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIA ŁĄCZNE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU.
JAN TADEUSZ BOGDAN
PREZES ZARZĄDU
2001-05-07
2006-06-23
2001-05-07
2002-10-01
GEODETÓW, 1, RZESZÓW, 35-328, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie