KRS 0000474117
NIP5252560994
REGON14683172000000
NazwaHOUZEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaHOUZEE LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 22 sie 2013 (11 lat temu) 22 sie 2013
Data usunięcia 30 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZADUMANA, 11A, WARSZAWA, 02-206, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 95500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252560994
data rejestracji 27 sie 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4751 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHMICHAŁ WINIARZ
Członek Organu Nadzoru
2014-10-10
2022-05-30
KINGA IZABELA STANISŁAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-10-10
2015-06-01
MAGDA AGATA GRZYBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-10-10
2015-04-27
ROBERT BOŻYK
Członek Organu Nadzoru
2014-10-10
2015-07-30
MACIEJ ZENGEL
Członek Organu Nadzoru
2014-10-10
2022-05-30
MARZENA BIELECKA
Członek Organu Nadzoru
2015-04-27
2022-05-30
AGENOR GAWRZYAŁ
Członek Organu Nadzoru
2015-06-01
2015-06-25
URSZULA POPIS
Powiernik
2015-11-23
2022-05-30
TOMASZ PAWEŁ DALACH
Beneficjent
MARCIN WOJCIECH MIKOŁAJCZYK
Beneficjent
TOMASZ PAWEŁ DALACH
reprezentant
MARCIN WOJCIECH MIKOŁAJCZYK
reprezentant
TOMASZ PAWEŁ DALACH
Wspólnik
2013-08-22
2022-05-30
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37500 ZŁ
MARCIN WOJCIECH MIKOŁAJCZYK
Wspólnik
2013-08-22
2022-05-30
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37500 ZŁ
Wspólnik
2014-10-10
2022-05-30
382 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19100 ZŁ
14661453600000
TOMASZ PAWEŁ DALACH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN WOJCIECH MIKOŁAJCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TOMASZ DALACH
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2014-10-10
2022-05-30
ADAM FUDALA
PREZES ZARZĄDU
2013-08-22
2014-10-10
MARCIN WOJCIECH MIKOŁAJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2014-10-10
2022-05-30
MAGDA GRZYBOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-10
2015-06-01
2013-08-22
2015-11-23
HOUZEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-08-22
2015-04-10
TAMKA, 38, WARSZAWA, 00-355, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie