KRS 0000513363
NIP9662092879
REGON20086372300000
NazwaRIGHT HELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaRIGHT HELLO
Data rejestracji 12 cze 2014 (10 lat temu) 12 cze 2014
Data usunięcia 06 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO, 27C, WROCŁAW, 50-077, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 121000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9662092879
data rejestracji 12 cze 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 kwi 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIARADOSŁAW IRENEUSZ CZYRKO
Członek Organu Nadzoru
2014-09-09
2018-08-01
MAREK TOMASZ RUSIECKI
Członek Organu Nadzoru
2014-09-09
2016-12-22
ŁUKASZ PATRYK CZYNIENIK
Członek Organu Nadzoru
2014-09-09
2016-12-22
MAGDA AGATA GRZYBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-12-22
2018-11-22
BARTOSZ MICHAŁ PIECUCH
Członek Organu Nadzoru
2016-12-22
2017-12-01
MATEUSZ JAN TARCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-12-22
2019-05-30
MARCIN RYSZARD ZABIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-12-22
2023-04-06
JACEK ŁUBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-11-22
2023-04-06
PIOTR MACIEJ ZANIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2019-05-30
2023-04-06
PIOTR MACIEJ ZANIEWICZ
Wspólnik
2014-06-12
2023-04-06
1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-06-12
2023-04-06
540 (PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000 (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
14217997700000
Wspólnik
2016-01-28
2023-04-06
270 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.500 (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
14614137400000
Wspólnik
2016-12-22
2023-04-06
502 (PIĘĆSET DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.100,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH
14661453600000
JANUSZ TADEUSZ KACZKOWSKI
Powiernik
2020-03-13
2023-04-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY BĘDZIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR MACIEJ ZANIEWICZ
CZŁONEK ZARZADU
2014-06-12
2017-12-01
CZESŁAW JAN PIOTROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2019-04-19
2023-04-06
PIOTR MACIEJ ZANIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-12-01
2019-04-19
BARTOSZ MICHAŁ PIECUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-01
2018-08-01
JAROSŁAW ADAM DOMINO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-01
2019-04-19
2014-06-12
2019-08-02
RIGHT HELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-08-02
2020-02-26
RIGHT HELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
2014-06-12
2016-01-28
WŁADYSŁAWA ANDERSA, 38, BIAŁYSTOK, 15-113, BIAŁYSTOK, POLSKA
2016-01-28
2018-10-04
UL. ALEKSANDRA OSTROWSKIEGO, 13D, WROCŁAW, 53-238, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie