KRS 0000563751
NIP8992769178
REGON36181464500000
NazwaWOODPECKER.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWOODPECKER.CO
Data rejestracji 18 cze 2015 (9 lat temu) 18 cze 2015
Data usunięcia 10 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KRAKOWSKA, 29D, WROCŁAW, 50-424, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8992769178
data rejestracji 07 maj 2015
status Czynny
02249000050000460017322553
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
03249000050000452056867282
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
52249000050000460086425520
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
62249000050000460031344763
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJMACIEJ CIEŚLA
Beneficjent
MACIEJ CIEŚLA
reprezentant
MATEUSZ JAN TARCZYŃSKI
reprezentant
EWA OSTROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-06-18
2017-08-23
ŁUKASZ CZYNIENIK
Członek Organu Nadzoru
2015-06-18
2017-02-20
MAREK RUSIECKI
Członek Organu Nadzoru
2015-06-18
2017-08-23
RADOSŁAW IRENEUSZ CZYRKO
Członek Organu Nadzoru
2017-02-20
2021-05-10
ARTUR MARIUSZ LISTWAN
Członek Organu Nadzoru
2017-08-23
2021-05-10
ANNA ŁAPIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-08-23
2021-05-10
MATEUSZ TARCZYŃSKI
Wspólnik
2015-06-18
2020-12-23
241(DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.050,00 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
MACIEJ CIEŚLA
Wspólnik
2015-06-18
2021-05-10
2807 (DWA TYSIĄCE OSIEMSET SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140350 (STO CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT) PLN
Wspólnik
2015-06-18
2019-01-22
329 (TRZYSTA DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.450 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.
14217997700000
Wspólnik
2019-01-22
2020-06-22
329 (TRZYSTA DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.450 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
14217997700000
TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT LIMITED
Wspólnik
2020-06-22
2021-05-10
3852 (TRZY TYSIĄCE OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 192600 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET) PLN
KINGA TARCZYŃSKA
Wspólnik
2020-12-23
2021-05-10
2555 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 127750 (STO DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) PLN
MACIEJ CIEŚLA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MATEUSZ TARCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-18
2021-05-10
MACIEJ CIEŚLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-18
2021-05-10
2015-06-18
2017-08-23
UL. GEN. STANISŁAWA MACZKA, 13, WROCŁAW, 52-201, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie