KRS 0000517955
NIP9662093318
REGON20087403000000
NazwaSOCIAL BLOGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOCIAL BLOGS
Data rejestracji 25 lip 2014 (10 lat temu) 25 lip 2014
Data usunięcia 08 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA, 38, BIAŁYSTOK, 15-113, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MICHALSKA@SOCIALBLOGS.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIADAMIAN ZALESKI
Wspólnik
2014-07-25
2021-12-08
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-07-25
2021-12-08
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
14217997700000
Wspólnik
2014-07-25
2021-12-08
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
27682267900000
EWA ALICJA MICHALSKA
Wspólnik
2014-07-25
2021-12-08
75 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
EWA ALICJA MICHALSKA
Likwidator
2017-01-31
2021-12-08
RADOSŁAW IRENEUSZ CZYRKO
Członek Organu Nadzoru
2014-09-09
2021-12-08
EMILIA OSTAPOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-09-09
2021-12-08
ŁUKASZ PATRYK CZYNIENIK
Członek Organu Nadzoru
2014-09-09
2021-12-08
EWA MICHALSKA
Beneficjent
EWA MICHALSKA
reprezentant
EWA MICHALSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
EWA ALICJA MICHALSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-07-25
2017-01-31
2014-07-25
2017-01-31
SOCIAL BLOGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie