KRS 0000444348
NIP9462641264
REGON06147467300000
NazwaNEPTUNIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNEPTUNIDE
Data rejestracji 14 gru 2012 (12 lat temu) 14 gru 2012
Data usunięcia 28 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIŁSUDSKIEGO, 13, LUBLIN, 20-011, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1090000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email CONTACT@NEPTUNIDE.COM
Dane podatkowe
NIP 9462641264
data rejestracji 06 lis 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAKUB JERZY LASKOWSKI
reprezentant
MARCIN WITOLD PAWŁOWSKI
Beneficjent
JACEK MADEJ
Beneficjent
KATARZYNA MARIA LASKOWSKA
Beneficjent
BERNARD ELIGIUSZ BONDOS
Beneficjent
JAKUB JERZY LASKOWSKI
Beneficjent
Wspólnik
2012-12-14
2022-11-28
12000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00 ZŁ
06064474200000
Wspólnik
2012-12-14
2022-11-28
5800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 290.000,00 ZŁ
81107742000000
Wspólnik
2012-12-14
2022-11-28
4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
27682267900000
JAKUB JERZY LASKOWSKI
Likwidator
2014-10-15
2022-11-28
GRZEGORZ JAN GAWLIK
Prokurent
2012-12-14
2014-10-15
PROKURA ŁĄCZNA
MARCIN WITOLD PAWŁOWSKI
Beneficjent
REPREZENTANT (PREZES ZARZĄDU) FUNDACJI POSIADAJĄCEJ 26,61% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE; ZARZĄD FUNDACJI JEST POWOŁYWANY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ (SAMA RN JEST ORGANEM POWOŁYWANYM PRZEZ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE)
JACEK MADEJ
Beneficjent
REPREZENTANT (CZŁONEK ZARZĄDU) FUNDACJI POSIADAJĄCEJ 26,61 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE; ZARZĄD FUNDACJI JEST POWOŁYWANY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ (SAMA RN JEST ORGANEM POWOŁYWANYM PRZEZ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE)
KATARZYNA MARIA LASKOWSKA
Beneficjent
POSIADACZ 39,29% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 55,05% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
BERNARD ELIGIUSZ BONDOS
Beneficjent
POSIADACZ 31,43% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 55,05% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ORAZ REPREZENTANT (PREZES ZARZĄDU) SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 55,05% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
JAKUB JERZY LASKOWSKI
Beneficjent
REPREZENTANT (CZŁONEK ZARZĄDU) SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 55,05% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KATARZYNA MARIA SOKOŁOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-12-14
2014-10-15
JAKUB JERZY LASKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-14
2014-10-15
BERNARD ELIGIUSZ BONDOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-14
2014-10-15
2012-12-14
2014-10-15
NEPTUNIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie