KRS 0000710255
NIP9671403818
REGON36901553000000
NazwaREVDEBUG.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaREVDEBUG.COM
Data rejestracji 19 gru 2017 (7 lat temu) 19 gru 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, 4, BYDGOSZCZ, 85-011, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 67050,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATOMASZ PAWEŁ KRUSZEWSKI
Wspólnik
2017-12-19
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11250,00 ZŁ
HANNA MARIA KOWALSKA KRUSZEWSKA
Wspólnik
2017-12-19
305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15250,00 PLN
Wspólnik
2018-03-16
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500,00 ZŁ
14661453600000
ADAM TOMASZ RUDOWSKI
Wspólnik
2021-08-30
2024-01-22
155 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7750,00 ZŁ
ADAM PIOTR KRUSZEWSKI
Wspólnik
2022-07-26
210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10500,00 ZŁ
LEVEL2 VENTURES B.V.
Wspólnik
2024-01-22
155 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7750,00 ZŁ
LESZEK SKOWRON
Członek Organu Nadzoru
2021-02-15
2023-10-16
ADAM TOMASZ RUDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-08-30
MARCIN ROSATI
Członek Organu Nadzoru
2021-08-30
2023-01-10
PIOTR BIEGUN
Członek Organu Nadzoru
2023-02-28
TOMASZ PAWEŁ KRUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-07-18
MARCIN ROBERT BORECKI
Członek Organu Nadzoru
2018-03-16
2021-08-30
ADAM PIOTR KRUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-03-16
WŁODZIMIERZ ANDRZEJ LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-03-16
2022-07-18
GRZEGORZ CHYLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-09-10
ADAM PIOTR KRUSZEWSKI
Beneficjent
HANNA ANNA KOWALSKA-KRUSZEWSKA
Beneficjent
TOMASZ PAWEŁ KRUSZEWSKI
Beneficjent
MARCIN ROSATI
Beneficjent
ADAM TOMASZ RUDOWSKI
Beneficjent
ŁUKASZ MICHAŁ KĘDZIORA
zgłaszający - członek zarządu
MAREK WIKTOR SZMIGIEL
zgłaszający - członek zarządu
ADAM PIOTR KRUSZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ POSIADAJĄCYM GŁOS W NIEKTÓRYCH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI REVDEBUG.COM SP. Z O. O.
HANNA ANNA KOWALSKA-KRUSZEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ PAWEŁ KRUSZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
POSIADA UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 1 CZŁONKA ZARZĄDU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU, PRZY CZYM MOŻE TAKŻE POWOŁAĆ SAMEGO SIEBIE ORAZ UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 1 CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ, A TAKŻE JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ POSIADAJĄCYM GŁOS W NIEKTÓRYCH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI REVDEBUG.COM SP. Z O. O.
MARCIN ROSATI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ POSIADAJĄCYM GŁOS W NIEKTÓRYCH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI REVDEBUG.COM SP. Z O. O.
ADAM TOMASZ RUDOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
POSIADA UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 1 CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 1 CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, A TAKŻE JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ POSIADAJĄCYM GŁOS W NIEKTÓRYCH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI REVDEBUG.COM SP. Z O. O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU.
TOMASZ PAWEŁ KRUSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-12-19
2022-07-18
PIOTR BIEGUN
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-05-29
2022-07-18
MAREK WIKTOR SZMIGIEL
PREZES ZARZĄDU
2022-07-18
2023-10-16
ŁUKASZ MICHAŁ KĘDZIORA
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-07-18
2017-12-19
2018-05-07
UL. SMUKALSKA, 33, BYDGOSZCZ, 85-565, BYDGOSZCZ, POLSKA
2018-05-07
2023-01-10
UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 1, BYDGOSZCZ, 85-008, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie