KRS 0000536581
NIP1132882374
REGON36016379500000
NazwaCUSTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCUSTOM
Data rejestracji 23 gru 2014 (10 lat temu) 23 gru 2014
Data usunięcia 04 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CZERSKA, 8/10, WARSZAWA, 00-732, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 779900,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132882374
data rejestracji 28 lis 2014
status Czynny
04124010371787001072139821
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
07114010100000449905002003
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
08124010371978001073006788
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
23124010371111001072139717
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
23124010371978001073006906
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
28124010371978001072139733
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
34114010100000449905002002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
50114010100000449905002005
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
61114010100000449905002001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
77114010100000449905002004
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWKINGA IZABELA STANISŁAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-11-14
2022-10-04
JAN MICHAŁ STASZ
Członek Organu Nadzoru
2019-04-01
2021-03-22
CHRISTIAN BUCHENAU
Członek Organu Nadzoru
2014-12-23
2022-10-04
JOCELYN WHITE
Członek Organu Nadzoru
2014-12-23
2017-11-14
LUIS MANUEL CONCEICAO PAIS DO AMARAL
Członek Organu Nadzoru
2019-09-18
2022-10-04
1961-09-12
MIKKO KUITUNEN
Członek Organu Nadzoru
2021-03-22
2022-10-04
RAMI KALISH
Członek Organu Nadzoru
2021-03-22
2022-10-04
BRIAN WALKER
Członek Organu Nadzoru
2021-03-22
2022-10-04
YVES BEHAR
Członek Organu Nadzoru
2014-12-23
2019-04-01
WOJCIECH FEDOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2019-04-01
2022-10-04
HANNA KAJA KOKCZYŃSKA
Beneficjent
JACEK TOMASZ MAJEWSKI
Beneficjent
MIKOŁAJ KRZYSZTOF MOLENDA
Beneficjent
BENJAMIN KUNA
Beneficjent
JACEK TOMASZ MAJEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
MIKOŁAJ KRZYSZTOF MOLENDA
zgłaszający - członek zarządu
PAUA VENTURES GMBH
Wspólnik
2014-12-23
2017-09-14
540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000,00 ZŁOTYCH
OTTO CAPITAL B.V.
Wspólnik
2014-12-23
2017-09-14
585 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.250,00 ZŁOTYCH
HANNA KAJA KOKCZYŃSKA
Wspólnik
2014-12-23
2019-04-01
801 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.050,00 ZŁOTYCH
BENJAMIN KUNA
Wspólnik
2014-12-23
2019-04-01
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH
JACEK TOMASZ MAJEWSKI
Wspólnik
2014-12-23
2019-04-01
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ ADAM PIASECKI
Wspólnik
2014-12-23
2017-09-14
720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000,00 ZŁOTYCH
MIKOŁAJ KRZYSZTOF MOLENDA
Wspólnik
2014-12-23
2019-04-01
801 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.050,00 ZŁOTYCH
PAUA VENTURES FONDS 1 GMBH & CO. KG
Wspólnik
2017-09-14
2021-03-22
1.169 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.450 ZŁOTYCH
Wspólnik
2019-04-01
2020-09-02
1.146 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57.300 ZŁOTYCH
14661453600000
TDJ-PITANGO VENTURES HOLDING S.A.R.L.
Wspólnik
2019-04-01
2022-10-04
1.977 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.850,00 ZŁOTYCH
HANNA KAJA KOKCZYŃSKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
JACEK TOMASZ MAJEWSKI
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
MIKOŁAJ KRZYSZTOF MOLENDA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
BENJAMIN KUNA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS TAKI CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
BENJAMIN KUNA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-12-23
2022-10-04
MIKOŁAJ KRZYSZTOF MOLENDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-23
2022-10-04
HANNA KAJA KOKCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-23
2022-10-04
JACEK TOMASZ MAJEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-12-23
2022-10-04
MICHAŁ ADAM PIASECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-23
2016-07-11
2014-12-23
2017-09-14
UL. MIŃSKA, 25, WARSZAWA, 03-808, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie