KRS 0000362365
NIP6793045169
REGON12131296400000
NazwaXTRF MANAGEMENT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaXTRF MANAGEMENT SYSTEMS
Data rejestracji 10 sie 2010 (14 lat temu) 10 sie 2010
Data usunięcia 12 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WALEREGO SŁAWKA, 5, KRAKÓW, 30-633, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 188700,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6793045169
data rejestracji 20 lip 2010
status Czynny
03105014451000009031885040
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
19105014451000009031977193
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
41105014451000009031977185
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
63105014451000009031977177
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARAJIV NEIL MALIK
Beneficjent
1971-04-13
MARCIN ANDRZEJ MALISIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
ALEXANDRU-VALENTIN MĂTUȘESCU
zgłaszający - członek zarządu
GRZEGORZ JAN BASTER
Członek Organu Nadzoru
2014-04-10
2016-08-05
KRZYSZTOF JAN ŻELAZOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-08-05
2018-07-12
MAGDA AGATA GRZYBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-04-10
2018-07-12
MONIKA BEATA RADZISZOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-04-10
2018-07-12
KINGA IZABELA STANISŁAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-04-10
2018-07-12
JERZY NEDOMA
Członek Organu Nadzoru
2014-04-10
2018-07-12
ANDRZEJ NEDOMA
Wspólnik
2010-08-10
2018-07-12
945 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.250 ZŁ
JERZY NEDOMA
Wspólnik
2010-08-10
2018-07-12
630 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.500 ZŁ
DOMINIK ANDRZEJ RADZISZOWSKI
Wspólnik
2013-09-25
2018-07-12
525 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.250 ZŁ
Wspólnik
2014-07-09
2018-07-12
1674 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 83.700,00 ZŁ
14661453600000
ŁUKASZ KALETA
Prokurent
2014-04-22
2018-07-12
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JERZY NEDOMA
PREZES ZARZĄDU
2010-08-10
2013-09-25
JERZY NEDOMA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-25
2014-04-10
DOMINIK ANDRZEJ RADZISZOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-25
2018-07-12
ANDRZEJ NEDOMA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-08-10
2013-09-25
ANDRZEJ NEDOMA
PREZES ZARZĄDU
2013-09-25
2018-07-12
JACEK PIOTR MUSIAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-05
2018-07-12
2010-08-10
2011-07-12
WALEREGO SŁAWKA, 3, KRAKÓW, 30-653, KRAKÓW, POLSKA
2011-07-12
2016-08-05
KAMIEŃSKIEGO, 51, KRAKÓW, 306-44, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie