KRS 0000566048
NIP9571079577
REGON36194531800000
NazwaPOLTREG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLTREG
Data rejestracji 03 lip 2015 (9 lat temu) 03 lip 2015
Data usunięcia 06 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TRZY LIPY, 3, GDAŃSK, 80-172, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9571079577
data rejestracji 03 lip 2015
status Czynny
16105017641000009030633904
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
21105017641000009080135339
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
22105017641000009080083232
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
23105017641000009081414733
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
39105017641000009080437461
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
60105017641000009030633888
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
61105017641000002454196151
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
69105017641000009081424575
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
81105017641000009081358302
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
38105017641000009030633896
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPAULINA KOCENKO-MERKS
zgłaszający - członek zarządu
MARIUSZ JABŁOŃSKI
Beneficjent
PIOTR TRZONKOWSKI
Beneficjent
PAULINA KOCENKO-MERKS
Beneficjent
MAŁGORZATA MYŚLIWIEC
Wspólnik
2015-07-03
2016-10-06
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁOTYCH
NATALIA MARIA MAREK TRZONKOWSKA
Wspólnik
2015-07-03
2016-10-06
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁOTYCH
PIOTR TRZONKOWSKI
Wspólnik
2015-07-03
2016-10-06
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH TADEUSZ KĄKOL
Wspólnik
2015-07-03
2016-10-06
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.750,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-01-14
2016-07-01
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
36061157800000
WOJCIECH TADEUSZ KĄKOL
Członek Organu Nadzoru
2015-07-03
2016-07-01
KRZYSZTOF CHLEBUS
Członek Organu Nadzoru
2015-07-03
2016-10-06
MAŁGORZATA MYŚLIWIEC
Członek Organu Nadzoru
2015-07-03
2016-10-06
NATALIA MARIA MAREK TRZONKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-07-03
2016-10-06
LESZEK SKOWRON
Członek Organu Nadzoru
2016-02-08
2016-07-01
KRZYSZTOF MARIA WOJTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2016-07-01
2016-10-06
PIOTR TRZONKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-07-01
2016-10-06
MARIUSZ JABŁOŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI
PIOTR TRZONKOWSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI
PAULINA KOCENKO-MERKS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KATARZYNA MICHALAK MAGDA
PREZES ZARZĄDU
2015-07-03
2016-10-06
2015-07-03
2016-10-06
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-07-03
2016-10-06
POLTREG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-07-03
2016-10-06
UL. TRZY LIPY, 3, GDAŃSK, 80-172, GDAŃSK, POLSKA
2015-07-03
2016-10-06
2120Z - PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
2015-07-03
2016-10-06
2110Z - PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH
2015-07-03
2016-10-06
8690E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-07-03
2016-10-06
3250Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
2015-07-03
2016-10-06
461 - SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
2015-07-03
2016-10-06
4646Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
2015-07-03
2016-10-06
4651Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
2015-07-03
2016-10-06
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2015-07-03
2016-10-06
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2015-07-03
2016-10-06
4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie