KRS 0000139950
NIP9570846879
REGON19282152900000
NazwaSTOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KLINICZNEGO CENTRUM KARDIOLOGII W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZYJACIÓŁ KLINICZNEGO CENTRUM KARDIOLOGII
Data rejestracji 25 lis 2002 (22 lata temu) 25 lis 2002
Data usunięcia 11 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres DĘBINKI, 7, GDAŃSK, 80-211, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7310F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃWIESŁAW PUCHALSKI
Likwidator
2015-05-21
2016-01-11
JERZY BELLWON
Likwidator
2015-05-21
2016-01-11
MARCIN GRUCHAŁA
Likwidator
2015-05-21
2016-01-11
ANDRZEJ RYNKIEWICZ
Likwidator
2015-05-21
2016-01-11
KRZYSZTOF CHLEBUS
Likwidator
2015-05-21
2016-01-11
JOANNA WDOWCZYK SZULC
Członek Organu Nadzoru
2007-07-17
2016-01-11
JERZY BELLWON
Członek Organu Nadzoru
2002-11-25
2007-07-17
PIOTR DREWLA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-25
2016-01-11
IRENA DRAGAN
Członek Organu Nadzoru
2002-11-25
2016-01-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU STOWARZYSZENIA,W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB VICE PREZES LUB SKARBNIK.
ANDRZEJ RYNKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-11-25
2015-05-21
WIESŁAW PUCHALSKI
WICE PREZES ZARZĄDU
2002-11-25
2015-05-21
WOJCIECH TOMASZ SOBICZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-25
2008-09-30
KRZYSZTOF CHLEBUS
SKARBNIK
2002-11-25
2015-05-21
RAFAŁ DWORAKOWSKI
SEKRETARZ
2002-11-25
2007-07-17
JERZY BELLWON
SEKRETARZ
2007-07-17
2015-05-21
MARCIN GRUCHAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-30
2015-05-21
2002-11-25
2015-05-21
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KLINICZNEGO CENTRUM KARDIOLOGII
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie