KRS 0000020415
REGON19206777100000
Nazwa"MARINE CHARTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMARINE CHARTER
Data rejestracji 19 cze 2001 (23 lata temu) 19 cze 2001
Data usunięcia 19 mar 2019 19 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLESKA, 25, GDYNIA, 81-321, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #291 PRODUKCJA URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH I WYKORZYSTUJĄCYCH ENERGIĘ MECHANICZNĄ, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #355 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #622 POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7123Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9231C DZIAŁALNOŚĆ FILHARMONII, ORKIESTR, CHÓRÓW #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁAMAREK JAROSŁAW ILNICKI
Wspólnik
2001-06-19
2002-08-19
60 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁOTYCH
WOJCIECH TADEUSZ KĄKOL
Wspólnik
2001-06-19
2002-08-19
20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁOTYCH
WIESŁAW KRZYSZTOF DALKOWSKI
Wspólnik
2001-06-19
2002-08-19
20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁOTYCH
KONRAD BRODEWICZ
Wspólnik
2002-08-19
2003-09-30
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000 ZŁOTYCH
RAFAŁ WOJCIECH MIERZYŃSKI
Wspólnik
2002-08-19
2003-09-30
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁOTYCH
POMORSKA FUNDACJA OCHRONY CMENTARZY EWANGELICKICH
Wspólnik
2003-09-30
2019-03-19
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
191557088
MAREK JAROSŁAW ILNICKI
Prokurent
2001-06-19
2002-08-19
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
WOJCIECH KRZYSZTOF DMOCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-19
2003-09-30
JERZY WŁADYSŁAW MAKUCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-19
2003-09-30
EDWARD CHABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-30
2016-12-27
2001-06-19
2002-08-19
OPATA HACKIEGO, 8-10, GDYNIA, 81-213, GDYNIA, POLSKA
2002-08-19
2003-09-30
PORTOWA, 8, GDYNIA, 81-350, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie