KRS 0000035069
NIP9511921562
REGON01495550900000
NazwaCT CREATIVE TEAM SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCT CREATIVE TEAM
Data rejestracji 13 sie 2001 (23 lata temu) 13 sie 2001
Data usunięcia 20 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550128,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 550128,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,40 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1375320
Dane podatkowe
NIP 9511921562
data rejestracji 01 lis 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJLESZEK BUCIOR
Beneficjent
WOJCIECH KRZYSZTOF MICHIEWICZ
Beneficjent
DARIUSZ PIOTR PYŻANOWSKI
Beneficjent
WOJCIECH KRZYSZTOF MICHIEWICZ
reprezentant
LESZEK BUCIOR
reprezentant
DARIUSZ PIOTR PYŻANOWSKI
reprezentant
WOJCIECH KRZYSZTOF MICHIEWICZ
Likwidator
2019-05-17
2020-08-20
LESZEK BUCIOR
Likwidator
2019-05-17
2020-08-20
DARIUSZ PIOTR PYŻANOWSKI
Likwidator
2019-05-17
2020-08-20
ANDRZEJ JERZY KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-13
2002-05-24
JAROSŁAW PAWEŁ WILK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-13
2001-10-19
WOJCIECH KRZYSZTOF MICHIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-13
2001-10-19
JOANNA GRAŻYNA SĘDZIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-13
2001-10-19
MARIUSZ KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-13
2002-05-24
JAROSŁAW JERZY GNIADEK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2002-10-16
MARCIN RYSZARD ZABIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2002-10-16
DARIUSZ PIOTR PYŻANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-16
2003-04-04
RAFAŁ OGRZEWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-16
2020-08-20
MAREK ANDRZEJ ŻMUDZKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2004-02-09
LESZEK BUCIOR
Beneficjent
LIKWIDATOR
WOJCIECH KRZYSZTOF MICHIEWICZ
Beneficjent
LIKWIDATOR
DARIUSZ PIOTR PYŻANOWSKI
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
RADOSŁAW KAROL SOSNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-13
2003-04-04
PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-13
2001-10-19
MARIUSZ KAMIŃSKI
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2001-10-19
2002-05-24
WOJCIECH KRZYSZTOF MICHIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-19
2003-04-04
WOJCIECH KRZYSZTOF MICHIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-04-04
2019-05-17
PAWEŁ JERZY MAMCARZ
CZŁONEK RADY NARZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2002-05-24
2002-10-16
DARIUSZ PIOTR PYŻANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-15
2019-05-17
2001-08-13
2019-05-17
CT CREATIVE TEAM SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-13
2002-10-16
PAŃSKA, 81/83, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
2002-10-16
2003-05-29
CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie