KRS 0000059697
NIP8840007600
REGON89054381400000
NazwaSTRZEGOMSKIE ZAKŁADY WYROBÓW PAPIEROWYCH "UNIPAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTRZEGOMSKIE ZAKŁADY WYROBÓW PAPIEROWYCH "UNIPAP"
Data rejestracji 07 lis 2001 (23 lata temu) 07 lis 2001
Data usunięcia 17 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEŚNA, 1, STRZEGOM, 58-150, STRZEGOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2123Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWTADEUSZ PIOTR ŚWIERK
Wspólnik
2001-11-07
2008-10-01
1036 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 103.600,00ZŁ (STO TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
ELŻBIETA ŚWIERK
Wspólnik
2008-04-29
2008-10-01
1165 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 116.500 ZŁ (STO SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2008-10-01
2014-02-17
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
01090295300000
Wspólnik
2008-12-17
2010-01-28
548 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 54.800 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)
45115182400000
DARIUSZ ZBIGNIEW KOŚCIKIEWICZ
Wspólnik
2009-11-19
2010-01-28
1.372 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 137.200,00 ZŁ (STO TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
ANNA ELŻBIETA POGOŃ
Wspólnik
2010-09-29
2014-02-17
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)
IRENA MARIA GNITECKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-07
2003-10-22
DOROTA JOANNA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-07
2009-08-13
STEFAN MADARASZ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-22
2007-08-06
MARIA GRAŻYNA GŁOWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-07
2008-10-01
ROMAN KULAR
Członek Organu Nadzoru
2001-11-07
2008-10-01
STANISŁAWA ELŻBIETA KOTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-07
2008-10-01
TADEUSZ PIOTR ŚWIERK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-01
2009-08-13
AGNIESZKA KIRSZ HAGLAUER
Członek Organu Nadzoru
2008-10-01
2009-08-13
JAROSŁAW WITOLD ŁAWNICZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-01
2014-02-17
DARIUSZ WIERZBICKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-13
2010-07-23
BARBARA KARPETA
Prokurent
2007-02-19
2008-12-17
ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU
WIESŁAW ANTONI LEONIK
Prokurent
2008-12-17
2010-12-06
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRZEGORZ POSACKI
Likwidator
2010-12-06
2014-02-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANNA TRELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-07
2010-12-06
GRZEGORZ POSACKI
PREZES ZARZĄDU
2008-10-01
2010-12-06
TADEUSZ PIOTR ŚWIERK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-07
2008-10-01
MIECZYSŁAW ZMORA
VICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-07
2008-10-01
2001-11-07
2010-12-06
STRZEGOMSKIE ZAKŁADY WYROBÓW PAPIEROWYCH "UNIPAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie