KRS 0000122957
REGON01090295300000
Nazwa"ST.MAJEWSKI" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaST.MAJEWSKI
Data rejestracji 12 lip 2002 (22 lata temu) 12 lip 2002
Data usunięcia 05 lut 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres OŁÓWKOWA, 1, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1661000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1661000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1661000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (32)
#201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #212 PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #366 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAGRAŻYNA MIECZYSŁAWA MISTEWICZ
Prokurent
2002-07-12
2004-01-14
ŁĄCZNA
BRYGIDA KINGA GOWOREK
Prokurent
2002-07-12
2007-02-05
ŁĄCZNA
JADWIGA GŁOWACKA
Prokurent
2004-06-22
2007-02-05
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRAŻYNA MIECZYSŁAWA MISTEWICZ
Prokurent
2004-06-22
2007-02-05
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRZYSZTOF ANDRZEJ OSTAPCZUK
Prokurent
2004-10-15
2007-02-05
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PIOTR ROBEŁEK
Prokurent
2002-07-12
2006-04-27
ŁĄCZNA
DARIUSZ WIERZBICKI
Prokurent
2005-09-21
2007-02-05
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JOANNA IZABELA ZNAJDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-12
2004-01-14
MARIAN ROBEŁEK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-12
2007-02-05
ZBIGNIEW MĄCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-12
2007-02-05
MARCIN PAWEŁ PIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-12
2004-01-14
RAFAŁ BARTOSZ KARCZMARCZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-12
2002-10-22
KATARZYNA MONIKA MORGIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-12
2007-02-05
ARTUR PAWEŁ GOWOREK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-22
2006-02-09
DANUTA GABRIELA ROBEŁEK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-14
2006-02-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZLONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF PIEŃKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-12
2004-01-14
WOJCIECH JAN PSTROKOŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-12
2007-02-05
MICHAŁ WITOLD SKOLIMOWSKI
PREZES
2004-01-14
2007-02-05
JAROSŁAW WITOLD ŁAWNICZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-10-15
2007-02-05
2002-07-12
2006-04-27
FABRYKA OŁÓWKÓW "ST.MAJEWSKI" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie