KRS 0000226409
NIP5262829328
REGON14001533200000
NazwaAQQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAQQ
Data rejestracji 14 sty 2005 (20 lat temu) 14 sty 2005
Data usunięcia 16 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 125000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGODARIUSZ PIOTR PYŻANOWSKI
Wspólnik
2005-01-14
2008-02-05
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23750 ZŁOTYCH
LESZEK BUCIOR
Wspólnik
2005-01-14
2008-02-05
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23750 ZŁOTYCH
WOJCIECH KRZYSZTOF MICHIEWICZ
Wspólnik
2005-01-14
2008-02-05
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23750 ZŁOTYCH
MARIUSZ OLESZCZUK
Wspólnik
2005-01-14
2008-02-05
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23750 ZŁOTYCH
RAFAŁ OGRZEWALSKI
Wspólnik
2005-01-14
2008-02-05
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-02-05
2009-04-29
475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 118.750,00 ZŁOTYCH
01495550900000
Wspólnik
2009-04-29
2014-12-16
475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 118.750,00 ZŁOTYCH
01584245700000
TADEUSZ WOJCIECH PIOTROWSKI
Likwidator
2014-05-16
2014-12-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RAFAŁ OGRZEWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-01-14
2008-09-15
MARIUSZ OLESZCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-14
2008-09-15
WOJCIECH KRZYSZTOF MICHIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-09-15
2014-05-16
2005-01-14
2014-05-16
AQQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie