KRS 0000015992
REGON01636255800000
NazwaGRUPA INWESTYCYJNA INVESTMENT PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPA INWESTYCYJNA INVESTMENT PARTNERS
Data rejestracji 31 maj 2001 (23 lata temu) 31 maj 2001
Data usunięcia 08 sty 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (49)
#5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #5124Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #1513 PRODUKCJA WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH #1511Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH #1512Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #1513A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI #1513B PRODUKCJA - UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSA #1520Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5138A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW"PHOTOGRAPHIC SUPPLIES" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-05-31
2002-10-08
13.522 (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET DWADZIEŚCIA DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.761.000 ZŁ (SZEŚĆ MILIONÓW SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
016079673
JANUSZ FRANCISZEK PETRYKOWSKI
Wspólnik
2001-05-31
2001-10-22
250 UDZIAŁÓW PO 500,- (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,- (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
Wspólnik
2002-03-18
2003-01-08
22.000 (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.000.000 (JEDENAŚCIE MILIONÓW ZŁOTYCH)
01737364700000
KRZYSZTOF STEFAN RAK
Prokurent
2001-10-22
2002-03-18
SAMODZIELNA
LUDWIK FRANCISZEK ZON
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2003-01-08
MACIEJ LEŚNY
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2002-10-08
ROMAN KRUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2002-10-08
JULIUSZ BOGUTA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2002-10-08
STANISŁAW ZIĘBA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2002-10-08
ANNA URSZULA WLAZŁO
Członek Organu Nadzoru
2002-10-08
2003-01-08
MARCIN MARIAN CZUBAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-08
2003-01-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPAR.21. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JANUSZ FRANCISZEK PETRYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-31
2002-03-18
JANUSZ FRANCISZEK PETRYKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-18
2003-01-08
2001-05-31
2002-01-21
STRZELCA, 2, WARSZAWA, 03-668, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie