KRS 0000038371
NIP8880025277
REGON91015992800000
NazwaPRO-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRO-LAB
Data rejestracji 03 wrz 2001 (23 lata temu) 03 wrz 2001
Data usunięcia 18 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TORUŃSKA, 222, WLOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1828200,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETWspólnik
2001-09-03
2016-04-18
18.281 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.828.100,00 ZŁ
91012847700000
STANISŁAW JAN STANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2006-05-23
IRENA ZOFIA KARWOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2006-05-23
ANDRZEJ KRZYSZTOF NALEWAJSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2008-08-01
JERZY WACŁAW KOTUŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-17
2004-05-13
GRAŻYNA PONICKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-13
2008-05-21
JAN MIROSŁAW ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-13
2009-08-28
SŁAWOMIR JERZY GŁADYCH
Członek Organu Nadzoru
2008-08-01
2010-05-13
STANISŁAW DURAJ
Członek Organu Nadzoru
2009-08-28
2012-05-31
ARTUR ŻAK
Członek Organu Nadzoru
2010-05-13
2013-10-04
PIOTR PAWEŁ ZAROSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-05-31
2013-10-04
JACEK JÓZEF ROSIAK
Likwidator
2015-09-18
2016-04-18
GRAŻYNA ROZMIAREK
Prokurent
2012-05-31
2015-06-10
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)
MAREK ROMAN ROMIŃSKI
PREZES
2001-09-03
2012-05-31
JAN RAFAŁ MARCINIAK
WICEPREZES
2001-09-03
2012-05-31
JAN RAFAŁ MARCINIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-31
2013-07-03
PIOTR PAWEŁ MICHALAK
WICEPREZES
2001-09-03
2012-05-31
BARBARA MARIA CZARNECKA
WICEPREZES
2001-09-03
2004-05-13
PIOTR JERZY CHOJNIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-12
2014-04-03
DOMINIK BUDZIAK
CZŁONEK
2013-07-03
2015-09-18
ARKADIUSZ BANASZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-04
2014-07-11
JACEK JÓZEF ROSIAK
PREZES ZARZĄDU
2014-04-03
2015-09-18
2001-09-03
2013-05-10
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PRO-LAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-05-10
2015-09-18
PRO-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie