KRS 0000093020
NIP8882229587
REGON91032936500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-REMONTOWE "REMWIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-REMONTOWE "REMWIL"
Data rejestracji 26 lut 2002 (23 lata temu) 26 lut 2002
Data usunięcia 25 mar 2015 25 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TORUŃSKA, 222, WŁOCŁAWEK, 87-805, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHWspólnik
2002-02-26
2015-02-05
6000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3 000 000,00 ZŁ
91012847700000
Wspólnik
2015-02-05
2015-03-25
6000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3 000 000,00 ZŁ
61018820100000
BENEDYKT TADEUSZ MICHEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2008-06-13
ANDRZEJ FELIKS BŁASIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2006-12-08
WALDEMAR WOJTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2011-05-12
CZESŁAW JÓZEF ZARZECZNY
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2011-05-12
ANDRZEJ ŁĄCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2009-05-19
SŁAWOMIR JERZY GŁADYCH
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2008-07-16
ANDRZEJ KRZYSZTOF NALEWAJSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-16
2012-05-18
IRENEUSZ MICHAŁ SZCZEPAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-16
2012-05-18
JAROSŁAW MAREK ŚWIERCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-12
2012-05-18
ZBIGNIEW MARIUSZ PAWŁUCKI
Członek Organu Nadzoru
2014-02-24
2015-03-25
ANNA BOŻENA BORDON
Prokurent
2012-07-10
2015-03-25
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
PAWEŁ SŁAWOMIR JESZKE
PREZES
2002-02-26
2013-03-14
MAREK FRANCISZEK BRUŹDZIŃSKI
WICEPREZES
2002-02-26
2012-07-10
WOJCIECH JERZY ŁĄCZYŃSKI
WICEPREZES
2002-02-26
2013-03-14
ARTUR SOBOLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-03-14
2014-10-07
ANDRZEJ KRZYSZTOF NALEWAJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-26
2013-08-22
JOANNA PATRYCJA WALICHNOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-23
2015-03-25
RYSZARD JANUSZ RADOMSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-10-07
2015-03-25
JERZY ALEKSANDER POŚNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-22
2015-03-25
2002-02-26
2015-03-25
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-26
2015-03-25
PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-REMONTOWE "REMWIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-26
2015-03-25
TORUŃSKA, 222, WŁOCŁAWEK, 87-805, WŁOCŁAWEK, POLSKA
2015-02-05
2015-03-25
2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2015-02-05
2015-03-25
2529Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
2015-02-05
2015-03-25
2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2015-02-05
2015-03-25
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2015-02-05
2015-03-25
3314Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2015-02-05
2015-03-25
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2015-02-05
2015-03-25
4221Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
2015-02-05
2015-03-25
4222Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2015-02-05
2015-03-25
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2015-02-05
2015-03-25
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie