KRS 0000296514
NIP5213477800
REGON14114360600000
Nazwa"JAWA INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJAWA INVEST
Data rejestracji 08 sty 2008 (17 lat temu) 08 sty 2008
Data usunięcia 02 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARSYLSKA, 5, WARSZAWA, 02-763, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEJOANNA PATRYCJA WALICHNOWSKA
Beneficjent
ARKADIUSZ BOGDAN WALICHNOWSKI
Beneficjent
ARKADIUSZ BOGDAN WALICHNOWSKI
reprezentant
ARKADIUSZ BOGDAN WALICHNOWSKI
Wspólnik
2008-01-08
2023-06-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
JOANNA PATRYCJA WALICHNOWSKA
Wspólnik
2008-01-08
2021-07-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁOTYCH
ARKADIUSZ BOGDAN WALICHNOWSKI
Likwidator
2021-07-28
2023-06-02
JOANNA PATRYCJA WALICHNOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ARKADIUSZ BOGDAN WALICHNOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (LUB PROKURENT O ILE ZOSTANIE USTANOWIONY)
ARKADIUSZ BOGDAN WALICHNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-01-08
2021-07-28
JOANNA PATRYCJA WALICHNOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-08
2013-07-30
2008-01-08
2021-07-28
"JAWA INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-01-08
2013-07-30
ALEJA WILANOWSKA, 115, WARSZAWA, 02-765, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie