KRS 0000138231
NIP7742452600
REGON61094681900000
NazwaORLEN AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaORLEN AUTOMATYKA
Data rejestracji 07 lis 2002 (22 lata temu) 07 lis 2002
Data usunięcia 13 mar 2015 13 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHEMIKÓW, 7, PŁOCK, 09-411, PŁOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2400000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ORLENAUTOMATYKA@ORLEN.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEWspólnik
2002-11-07
2015-03-13
2516 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1258000 ZŁ
61018820100000
WALDEMAR POBIERZYN
Członek Organu Nadzoru
2002-11-07
2005-01-26
TOMASZ DOBROWOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-07
2006-07-14
TOMASZ KRUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-17
2005-01-26
ZDZISŁAW NICEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-01-26
2009-03-31
MONIKA ŁOBODZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-01-26
2006-09-05
MARCIN KAROL WASILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-11
2007-06-15
KRZYSZTOF DYLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-14
2011-07-25
RENATA AGNIESZKA ROSIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-05
2007-03-21
PIOTR MILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-21
2009-03-31
KATARZYNA MAŁGORZATA WASILEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-15
2009-03-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
PAWEŁ MARIUSZ KRUPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-09
2013-01-21
JERZY ALEKSANDER POŚNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-21
2015-03-13
PAWEŁ MARIUSZ KRUPA
PREZES ZARZĄDU
2013-05-10
2013-07-08
ARTUR SOBOLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-07-08
2014-10-23
JOANNA PATRYCJA WALICHNOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-19
2015-03-13
RYSZARD JANUSZ RADOMSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-10-23
2015-03-13
KAZIMIERZ BĘTLEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-07
2007-06-19
JERZY KAZIMIERZ KLATTE
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-21
2013-01-09
ANDRZEJ MALINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-19
2011-05-19
JAROSŁAW ZBIGNIEW KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-05-19
2013-05-10
2002-11-07
2015-03-13
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-07
2015-03-13
ORLEN AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-07
2015-03-13
CHEMIKÓW, 7, PŁOCK, 09-411, PŁOCK, POLSKA
2015-01-28
2015-03-13
3313Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
2015-01-28
2015-03-13
2594Z - PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB
2015-01-28
2015-03-13
3311Z - NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
2015-01-28
2015-03-13
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2015-01-28
2015-03-13
3314Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2015-01-28
2015-03-13
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2015-01-28
2015-03-13
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2015-01-28
2015-03-13
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2015-01-28
2015-03-13
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2015-01-28
2015-03-13
7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie