KRS 0000581756
NIP9372676744
REGON36279575000000
NazwaVERSUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVERSUM
Data rejestracji 21 paź 2015 (9 lat temu) 21 paź 2015
Data usunięcia 17 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CIESZYŃSKA, 90, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 74650,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9372676744
data rejestracji 04 gru 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)SEBASTIAN MAREK MAŚKA
Wspólnik
2015-10-21
2020-12-01
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
SPRING PARTNERS SCSP
Wspólnik
2020-12-01
2021-04-29
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW GACEK
Wspólnik
2020-12-01
2021-04-29
278 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.900,00 ZŁ
Wspólnik
2021-04-29
2021-12-17
1.493 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74.650,00 ZŁ
14731592000000
PAWEŁ RAFAŁ KANTYKA
Wspólnik
2015-10-21
2020-12-01
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
KONRAD JAN HOWARD
Beneficjent
MAŁGORZATA SZTURMOWICZ
reprezentant
STEFAN BATORY
Beneficjent
SEBASTIAN MAREK MAŚKA
reprezentant
KAI ALEXANDER HANSEN
Beneficjent
1982-08-20
ALEXANDER SALAH CAPTAIN
Beneficjent
1984-02-24
ANDRIN BACHMANN
Beneficjent
1972-04-23
MICHAŁ WOJCIECH ŁUC
Członek Organu Nadzoru
2017-10-06
2019-10-03
ŁUKASZ JACEK KOSTKA
Członek Organu Nadzoru
2017-10-06
2021-04-29
MARCIN RYSZARD ZABIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-10-06
2021-04-29
PRZEMYSŁAW GACEK
Członek Organu Nadzoru
2019-10-03
2021-04-29
KONRAD JAN HOWARD
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANIE W STOSUNKU DO TEJ OSOBY PRAWNEJ UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351).
STEFAN BATORY
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANIE W STOSUNKU DO TEJ OSOBY PRAWNEJ UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351).
KAI ALEXANDER HANSEN
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANIE W STOSUNKU DO TEJ OSOBY PRAWNEJ UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351).
ALEXANDER SALAH CAPTAIN
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANIE W STOSUNKU DO TEJ OSOBY PRAWNEJ UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351).
ANDRIN BACHMANN
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANIE W STOSUNKU DO TEJ OSOBY PRAWNEJ UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SEBASTIAN MAREK MAŚKA
PREZES ZARZĄDU
2015-10-21
2021-12-17
PAWEŁ RAFAŁ KANTYKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-10-21
2021-04-29
MAŁGORZATA MAGDALENA SZTURMOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-04-29
2021-12-17
2015-10-21
2017-10-06
UL. KOLEJOWA, 32, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie