KRS 0000391239
NIP5213618086
REGON14292923700000
NazwaAUDIOTEKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAUDIOTEKA
Data rejestracji 13 lip 2011 (13 lat temu) 13 lip 2011
Data usunięcia 29 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KONSTRUKTORSKA, 12, WARSZAWA, 02-673, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2117208,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2117208,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2117208
Dane kontaktowe
Email BIURO@AUDIOTEKA.COM
Dane podatkowe
NIP 5213618086
data rejestracji 14 paź 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 lis 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFIIRAFAŁ BUGALSKI
zgłaszający - członek zarządu
ARKADIUSZ MARCIN SEIDLER
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ WIKTOR BRAŃSKI
Beneficjent
JACEK ŚWIDERSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF DANIEL SIEROTA
Beneficjent
MARCIN JAN MALICKI
Prokurent
2023-09-07
2024-01-29
PROKURA SAMOISTNA
JANUSZ PRZEMYSŁAW ŻEBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-07-13
2014-05-30
TYMOTEUSZ MACIEJ CHMIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-07-13
2013-07-25
OKTAY ERCIYAZ
Członek Organu Nadzoru
2017-04-04
2020-02-20
ANNA ŁUCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-04-04
2023-01-18
KRZYSZTOF KONRAD SZACHOGŁUCHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-10-04
2017-12-18
MARCIN TOMASZ HEJKA
Członek Organu Nadzoru
2017-12-18
2020-11-06
MARCIN ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2020-02-20
2023-01-18
TOMASZ ERNEST SNAŻYK
Członek Organu Nadzoru
2020-11-06
2023-09-07
KATARZYNA JUSTYNA MORDAKA
Członek Organu Nadzoru
2021-02-09
2023-05-26
ADAM ROGALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2023-01-18
2024-01-29
MICHAŁ WIKTOR BRAŃSKI
Beneficjent
MICHAŁ BRAŃSKI POSIADA 99,99995% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOW2 SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BORGOSIA INVESTMENTS LIMITED, KTÓRA POSIADA 97,41% AKCJI SPÓŁKI 10X S.A., W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA PONADTO BEZPOŚREDNIO 2,59% AKCJI, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA AKCJE DAJĄCE 18,6% GŁOSÓW W PÓŁCE WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A., KTÓREJ 0,1% AKCJI POSIADA PONADTO POPRZEZ NOW2 SP. Z O.O. MICHAŁ BRAŃSKI WYKONUJE PRAWA GŁOSU W WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA Z DNIA 19 MARCA 2015 ZAWARTEGO Z JACKIEM ŚWIDERSKIM ORAZ KRZYSZTOFEM SIEROTĄ. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. POSIADA 100% AKCJI W WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA BEZPOŚREDNIO 40,1% AKCJI W AUDIOTEKA S.A. ORAZ POSIADA 100% UDZIAŁÓW STACJA SŁUŻEW SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA BEZPOŚREDNIO 59,9% AKCJI W AUDIOTEKA S.A.
JACEK ŚWIDERSKI
Beneficjent
JACEK ŚWIDERSKI POSIADA 99,99995% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EURYDYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 96,44% AKCJI W SPÓŁCE ORFE SPÓŁKA AKCYJNA, W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA PONADTO BEZPOŚREDNIO 3,56 % AKCJI, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA AKCJE DAJĄCE 18,6% GŁOSÓW W SPÓŁCE WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. JACEK ŚWIDERSKI WYKONUJE PRAWA GŁOSU W WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA Z DNIA 19 MARCA 2015 ZAWARTEGO Z KRZYSZTOFEM SIEROTĄ ORAZ MICHAŁEM BRAŃSKIM. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. POSIADA 100% AKCJI W WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA BEZPOŚREDNIO 40,1% AKCJI W AUDIOTEKA S.A. ORAZ POSIADA 100% UDZIAŁÓW STACJA SŁUŻEW SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA BEZPOŚREDNIO 59,9% AKCJI W AUDIOTEKA S.A.
KRZYSZTOF DANIEL SIEROTA
Beneficjent
KRZYSZTOF SIEROTA POSIADA 99,99995% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HIGHCASTLE SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JADHAVE HOLDINGS LIMITED, KTÓRA POSIADA 97,41% AKCJI SPÓŁKI ALBEMUTH INWESTYCJE S.A., W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA PONADTO BEZPOŚREDNIO 2,59% AKCJI, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA AKCJE DAJĄCE 18,6% GŁOSÓW W SPÓŁCE WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. KTÓREJ 0,1% AKCJI POSIADA PONADTO POPRZEZ HIGHCASTLE SP. Z O.O. KRZYSZTOF SIEROTA WYKONUJE PRAWA GŁOSU W WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA Z DNIA 19 MARCA 2015 ZAWARTEGO Z JACKIEM ŚWIDERSKIM ORAZ MICHAŁEM BRAŃSKIM. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. POSIADA 100% AKCJI W WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA BEZPOŚREDNIO 40,1% AKCJI W AUDIOTEKA S.A. ORAZ POSIADA 100% UDZIAŁÓW STACJA SŁUŻEW SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA BEZPOŚREDNIO 59,9% AKCJI W AUDIOTEKA S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO — CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU (W TYM PREZES ZARZĄDU) DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN BARTŁOMIEJ BEME
PREZES ZARZĄDU
2011-07-13
2020-08-20
TOMASZ CZERKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-30
2020-11-06
ARKADIUSZ MARCIN SEIDLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-30
2024-01-29
TOMASZ SEROCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-30
2017-03-06
ŁUKASZ LECH WIEWIÓROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-30
2016-12-13
MACIEJ MARCIN GAMROT
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-13
2017-03-06
RAFAŁ BUGALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-01
2024-01-29
TOMASZ SEROCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-04
2020-02-20
ZYGMUNT GRAJKOWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO ZARZĄDU NA OKRES TRZECH MIESIĘCY OD DNIA 23.09.2020 R, DO 23.12.2020 R.
2020-10-08
2020-12-03
2011-07-13
2013-07-25
PUŁAWSKA, 182, WARSZAWA, 02-670, WARSZAWA, POLSKA
2013-07-25
2014-05-30
DOMANIEWSKA, 44A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2014-05-30
2015-05-07
POSTĘPU, 18, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie