KRS 0000407641
NIP5222540366
REGON01629996600000
NazwaGRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGRUPA PRACUJ
Data rejestracji 13 sty 2012 (13 lat temu) 13 sty 2012
Data usunięcia 29 mar 2017 29 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 446300,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 446300,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,05 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji8926000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWBERTRAND LE GUERN
Członek Organu Nadzoru
2012-03-30
2017-03-29
GERLINDE HEIKE ROSENER
Członek Organu Nadzoru
2012-03-30
2013-12-04
MIROSŁAW BOGUSŁAW STACHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-03-30
2017-03-29
PETER JAMES STRUPP
Członek Organu Nadzoru
2013-12-04
2015-12-09
WOJCIECH ROBERT STANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-12-09
2017-03-29
JAMES VAN BERGH
Członek Organu Nadzoru
2012-01-13
2013-12-04
GRAŻYNA GACEK
Członek Organu Nadzoru
2012-01-13
2012-03-30
OKSANA ŚWIERCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-01-13
2012-03-30
MICHAŁ MIKOŁAJ JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-03-30
2017-03-29
GRAŻYNA STANISŁAWA RZEHAK MAJCHEREK
Członek Organu Nadzoru
2013-12-04
2017-03-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRACJAN FIEDOROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-13
2017-03-29
PRZEMYSŁAW GACEK
PREZES ZARZĄDU
2012-01-13
2017-03-29
MACIEJ NOGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-13
2017-03-29
PAWEŁ LEKS
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-13
2017-03-29
RAFAŁ BOGUSŁAW NACHYNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-30
2017-03-29
MYKOLA MYKHAYLOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-10
2017-03-29
1975-05-23
2012-01-13
2017-03-29
SPÓŁKA AKCYJNA
2012-01-13
2017-03-29
GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA
2012-01-13
2017-03-29
PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
2015-03-05
2017-03-29
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2012-01-13
2017-03-29
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2012-01-13
2017-03-29
58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2012-01-13
2017-03-29
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2012-01-13
2017-03-29
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2012-01-13
2017-03-29
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2012-01-13
2017-03-29
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2012-01-13
2017-03-29
8230Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
2012-01-13
2017-03-29
8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
2015-03-05
2017-03-29
7810Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie